1 - Terminado o procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenador da Área de Consolidação, Controlo e Prestação de Contas do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa e após ter sido dado cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, com a designação da técnica superior do mapa de pessoal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Sandra Paula Gorgita Meneses, por possuir a experiência profissional, o perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício das respetivas funções, destacando-se o elevado nível na orientação para resultados, com rigor e autonomia, trabalho de equipa e coordenação, otimização de recursos, tolerância à pressão e contrariedades e qualidade da experiência profissional.
2 - Nos termos do estabelecido nos números 9.º e 10.º do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, designo Sandra Paula Gorgita Meneses, para o cargo de Coordenador da Área de Consolidação, Controlo e Prestação de Contas do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em comissão de serviço, com efeitos a 1 de agosto de 2014, pelo período de 3 anos, renováveis por iguais períodos de tempo.
3 - A nota curricular vai anexa ao presente despacho.
28 de julho de 2014. - O Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.
ANEXO
Nota curricular
Licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa em 1995.
Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 2.º Grau em Regime de Substituição, da Área de Consolidação, Controlo e Prestação de Contas do Departamento Financeiro dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, desde 13 de novembro de 2013 até à presente data.
Exerceu funções de Chefe de Divisão da Área de Consolidação, Controlo e Prestação de Contas dos Serviços Financeiros do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, de 2 de julho de 2010 a 12 de novembro de 2013.
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, em regime de substituição, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, de 1 de janeiro de 2010 a 11 de julho de 2010.
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 22 de julho de 2005 a 31 de dezembro de 2009.
Técnica Superior de 1.ª Classe (Gestão) do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 2 de julho de 2004 a 21 de julho de 2005.
Técnica Superior de 2.ª Classe (Gestão) do quadro da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 16 de julho de 2002 a 1 de julho de 2004.
Estagiária da carreira técnica superior (Gestão) na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, de 8 de maio de 2001 a 15 de julho de 2002, tendo concluído o estágio com a classificação de 17 valores.
Técnica Profissional de 2.ª classe na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, na área financeira de 1 de outubro de 1999 a 7 de maio de 2000.
Técnica de Controlo e Contabilidade no Banco Mello, S. A. de junho de 1996 a setembro de 1999.
Estagiária na Direção de Contabilidade, de janeiro a maio de 1996, na Merck Sharp & Dohme.
Membro do Conselho de Gerência do Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados.
Frequência do Seminário de alta direção a que alude o n.º 1 do artigo 35.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, bem como de diversas outras ações e cursos de formação diretamente relacionados com a área de atuação em causa.
208018833