Deliberação (extrato) n.º 1305/2014
Nomeação, em regime de substituição, para exercício das funções de Diretora de Serviços Administrativos e Financeiros da técnica superior Maria Natália Pacheco Rodrigues Gravato
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pela Lei 51/2005, de 30 de agosto, por deliberação do Conselho Diretivo, datada de 29 de maio de 2014 foi nomeada, em regime de substituição, para exercício das funções de Diretora de Serviços Administrativos e Financeiros, cargo de direção intermédia de 1.º grau, a técnica superior Maria Natália Pacheco Rodrigues Gravato, com efeitos ao dia 1 de junho de 2014.
Síntese Curricular
1 - Dados Pessoais
Nome - Maria Natália Pacheco Rodrigues Gravato
Data de nascimento - 12 de maio de 1958
2 - Formação Académica
Executive Master - Gestão para Juristas, (2011 a 2012), Católica Porto Business School, em parceria com o Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados.
Pós-Graduação em Direito Administrativo, (1993 a 1994), Instituto Superior de Tecnologia Empresarial, com classificação de Muito Bom.
Licenciatura em Direito - Ciências Jurídicas - pela Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, em 2 de julho de 1981, com a classificação de 12 valores.
3 - Formação Complementar
Diplomada com o Curso Avançado em Gestão Pública (CAGEP), INA, 2006.
Auditora de Defesa Nacional, IDN, 2002/203 (dissertação aprovada com a menção de Muito Bom).
4 - Funções desempenhadas
2008 (janeiro) a 2014 (maio) - Chefe de Divisão em regime de substituição da Divisão de Apoio à Administração Local da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local da CCDRN.
2007 a 2008 - Diretora de serviços do Centro Português de Fotografia/Direção Geral de Arquivos (de 1 maio de 2007 a janeiro de 2008).
1997-2007 - Subdiretora-geral do Centro Português de Fotografia (de 26 de junho de 1997 a 30 de abril de 2007).
1995-1997 - Chefe de Divisão da Divisão de Investigação e Estudos Autárquicos/Comissão de Coordenação da Região do Norte (de 8 de setembro de 1995 a 25 de junho de 1997).
1987-1995 - técnica superior Jurista na Divisão de Apoio Jurídico da Direção Regional de Administração Autárquica (de março de 1987 a setembro de 1995).
11 de junho de 2014. - O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Carlos Manuel da Costa Pires.
207890302