Deliberação (extrato) n.º 1012/2015
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, e no n.º 9 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o Conselho Diretivo delibera nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, na redação conferida pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, o licenciado António Manuel Fernandes Marques, como Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro da Delegação Regional do Centro, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 11 de maio de 2015.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o licenciado ter revelado comprovada experiência profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo:
Nota curricular
António Manuel Fernandes Marques, nascido em 7 de novembro de 1964.
Licenciatura em Economia - Opção Gestão de Empresas, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Membro efetivo da Ordem dos Economistas, com o n.º 2769.
Detentor do FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, pelo INA.
Iniciou a sua atividade profissional, no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., em 22 de abril de 1991 e até 30 de novembro de 1993, exerceu funções enquanto Técnico Superior, no Centro de Emprego de Aveiro.
No período compreendido entre 1 de dezembro de 1993 e 7 de maio de 1997, exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Gestão, do Centro de Emprego de Aveiro.
No período compreendido entre 8 de maio de 1997 e 18 de agosto de 2002, exerceu o cargo de Coordenador de Núcleo para os Serviços de Gestão, do Centro de Emprego de Aveiro.
No período compreendido entre 19 de agosto de 2002 até 1 de novembro de 2007, exerceu o cargo de Diretor do Centro de Emprego de Aveiro, em regime de comissão de serviço.
No período compreendido entre 2 de novembro de 2007 até 28 de dezembro de 2008, exerceu o cargo de Diretor do Centro de Emprego de Aveiro, em regime de substituição.
No período compreendido entre 29 de dezembro de 2008 até 28 de dezembro de 2009, exerceu o cargo de Diretor do Centro de Emprego de Aveiro, em regime de comissão de serviço.
No período compreendido entre 29 de dezembro de 2009 até 19 de setembro de 2010, exerceu o cargo de Diretor do Centro de Emprego de Aveiro, em regime de substituição.
No período compreendido entre 20 de setembro de 2010 até 18 de novembro de 2012, exerceu o cargo de Diretor do Centro de Emprego de Aveiro, na sequência de Procedimento Concursal, em regime de comissão de serviço.
Desde 19 de novembro de 2012, até 10 de maio de 2015, exerceu o cargo de Diretor-Adjunto do Centro de Emprego e de Formação Profissional de Aveiro, em regime de substituição.
Desde janeiro de 2014, exerce a função de Coordenador de CQEP - Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional, do Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro.
Participou em diversos Congressos, Seminários, Conferências, Palestras, Workshops, Encontros, Debates, quer como Orador, quer como Moderador, quer como participante e frequentou diversas ações de formação profissional.
Foi Formador Interno Eventual; Orientador de Estágio no âmbito do PEPAP; Orientador de Estágio no âmbito de Estágios probatórios ao abrigo do artigo 9.º; Orientador de Estágio no âmbito de Formação em Contexto de Trabalho, Orientador de Estágio Curricular, em colaboração com entidade de Ensino Superior.
Representante do IEFP, I. P., na Comissão de Fiscalização e Verificação do CEP-CASCI (1998/2003).
Desde 19 de agosto de 2002, ou desde a constituição das estruturas até à sua extinção, ou presente data, destacando-se a representação do IEFP, I. P., na área de intervenção do Centro, como Interlocutor Local do RMG/RSI, Membro do CLAS/RSI, Interlocutor Local nas Redes Sociais; Interlocutor Local no Mercado Social de Emprego; Interlocutor Local nos Conselhos Municipais de Educação; Interlocutor Local na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga; Membro Executivo da FARAV; Presidente do Júri do Concurso para a contratação de docentes/formadores 2013/15 para o Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro e Presidente do Júri de Seleção da Mobilidade de Docentes 2014/15 para o Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro.
2015-05-27. - O Diretor de Serviços de Pessoal, João Pedro Raminhos Gomes Henriques.
208684216