Despacho 5364/2024, de 15 de Maio
- Corpo emitente: Cultura - Gabinete da Ministra da Cultura
- Fonte: Diário da República n.º 94/2024, Série II de 2024-05-15
- Data: 2024-05-15
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa André Gil Vicente de Jesus Alves para exercer as funções de motorista no Gabinete da Ministra da Cultura.
Texto do documento
Despacho 5364/2024
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, na sua redação atual, designo para exercer funções de motorista no meu Gabinete André Gil Vicente de Jesus Alves, assistente operacional (motorista) do mapa de pessoal do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 2 de abril de 2024.
11 de abril de 2024. - A Ministra da Cultura, Maria Dalila Aguiar Rodrigues.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados biográficos:
Nome: André Gil Vicente de Jesus Alves.
Data e local de nascimento: 8 de abril de 1977, Lisboa.
2 - Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade.
3 - Experiência profissional:
30 de março de 2022 a 1 de abril de 2024 - motorista do Gabinete da Secretária de Estado da Cultura;
26 de outubro de 2019 a 29 de março de 2022 - motorista do Gabinete do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media;
26 de novembro de 2015 a 25 de outubro de 2019 - motorista dos Gabinetes dos Ministros da Cultura;
1 de janeiro a 30 de outubro de 2015 - motorista do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura;
2005-2014 - ICA, I. P. (Instituto do Cinema e do Audiovisual):
Categoria: assistente operacional (motorista) da Administração Pública:
Motorista de ligeiros do conselho diretivo;
Gestão e manutenção de frota automóvel;
Responsável pelo planeamento de todo o serviço externo;
Responsável do Auditório Tobis;
Projecionista.
1995-2005 - Exército português - Ministério da Defesa Nacional - Cabo Adjunto na Direção de Administração e Mobilização de Pessoal;
1995-1997 - Empresa de comércio de confeções de vestuário de senhora - condutor e secretariado.
317668818
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, na sua redação atual, designo para exercer funções de motorista no meu Gabinete André Gil Vicente de Jesus Alves, assistente operacional (motorista) do mapa de pessoal do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P., e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 2 de abril de 2024.
11 de abril de 2024. - A Ministra da Cultura, Maria Dalila Aguiar Rodrigues.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados biográficos:
Nome: André Gil Vicente de Jesus Alves.
Data e local de nascimento: 8 de abril de 1977, Lisboa.
2 - Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade.
3 - Experiência profissional:
30 de março de 2022 a 1 de abril de 2024 - motorista do Gabinete da Secretária de Estado da Cultura;
26 de outubro de 2019 a 29 de março de 2022 - motorista do Gabinete do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media;
26 de novembro de 2015 a 25 de outubro de 2019 - motorista dos Gabinetes dos Ministros da Cultura;
1 de janeiro a 30 de outubro de 2015 - motorista do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura;
2005-2014 - ICA, I. P. (Instituto do Cinema e do Audiovisual):
Categoria: assistente operacional (motorista) da Administração Pública:
Motorista de ligeiros do conselho diretivo;
Gestão e manutenção de frota automóvel;
Responsável pelo planeamento de todo o serviço externo;
Responsável do Auditório Tobis;
Projecionista.
1995-2005 - Exército português - Ministério da Defesa Nacional - Cabo Adjunto na Direção de Administração e Mobilização de Pessoal;
1995-1997 - Empresa de comércio de confeções de vestuário de senhora - condutor e secretariado.
317668818
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5747679.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5747679/despacho-5364-2024-de-15-de-maio