Despacho 5297/2024, de 14 de Maio
- Corpo emitente: Economia - Gabinete da Secretária de Estado do Mar
- Fonte: Diário da República n.º 93/2024, Série II de 2024-05-14
- Data: 2024-05-14
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete José Luís de Albuquerque Ramos.
Texto do documento
Despacho 5297/2024
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Luís de Albuquerque Ramos, da carreira e categoria de assistente operacional, pertencente ao mapa de pessoal da Direção-Geral do Consumidor, com efeitos a partir de 5 de abril de 2024.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do citado decreto-lei, publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de maio de 2024. - A Secretária de Estado do Mar, Lídia Maria Bulcão Rosa da Silveira Dutra.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: José Luís de Albuquerque Ramos;
Nacionalidade: portuguesa;
Data de nascimento: 21 de julho de 1984.
2 - Habilitações académicas: 3.º ciclo do ensino básico completo.
3 - Experiência profissional:
Motorista do Gabinete do Ministro da Economia e do Mar do XXIII Governo Constitucional, de 1 de agosto de 2023 a 2 de abril de 2024;
Motorista na Direção-Geral do Consumidor, de 12 de junho de 2017 a 31 de julho de 2023;
Motorista e administrativo na Direção-Geral de Política do Mar, de 22 de janeiro de 2017 a 9 de junho de 2017;
Motorista e administrativo no Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e Autoridade Aeronáutica, de 13 de julho de 2015 a 22 de janeiro de 2017;
Motorista e administrativo no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, de 9 de janeiro de 2012 a 13 de julho de 2015;
Motorista do Embaixador Francisco Xavier Esteves, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 1 a 30 de junho de 2011;
Motorista do Tenente-General Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, comandante de Instrução e Doutrina do Exército Português, de março de 2010 a maio de 2011;
Motorista de diversas viaturas militares e manutenção das mesmas, no Exército Português, de outubro de 2004 a março de 2010.
4 - Louvores/condecorações:
Louvor do Comando de Instrução e Doutrina - Exército Português - 2011;
Medalha de Cobre de Comportamento Exemplar - Exército Português - 2010.
5 - Outros elementos:
Carta de condução de ligeiros e pesados (categorias B, C, D, C+E);
Formação Advanced Executive Driving (eficiência/segurança/conforto, em novembro de 2020);
Certificado de Aptidão de Motorista (CAM, em junho de 2012);
Certificado de Motorista para Transporte Coletivo de Crianças (maio de 2012).
317665189
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Luís de Albuquerque Ramos, da carreira e categoria de assistente operacional, pertencente ao mapa de pessoal da Direção-Geral do Consumidor, com efeitos a partir de 5 de abril de 2024.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do citado decreto-lei, publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de maio de 2024. - A Secretária de Estado do Mar, Lídia Maria Bulcão Rosa da Silveira Dutra.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: José Luís de Albuquerque Ramos;
Nacionalidade: portuguesa;
Data de nascimento: 21 de julho de 1984.
2 - Habilitações académicas: 3.º ciclo do ensino básico completo.
3 - Experiência profissional:
Motorista do Gabinete do Ministro da Economia e do Mar do XXIII Governo Constitucional, de 1 de agosto de 2023 a 2 de abril de 2024;
Motorista na Direção-Geral do Consumidor, de 12 de junho de 2017 a 31 de julho de 2023;
Motorista e administrativo na Direção-Geral de Política do Mar, de 22 de janeiro de 2017 a 9 de junho de 2017;
Motorista e administrativo no Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos e Autoridade Aeronáutica, de 13 de julho de 2015 a 22 de janeiro de 2017;
Motorista e administrativo no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, de 9 de janeiro de 2012 a 13 de julho de 2015;
Motorista do Embaixador Francisco Xavier Esteves, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 1 a 30 de junho de 2011;
Motorista do Tenente-General Luís Miguel de Negreiros Morais de Medeiros, comandante de Instrução e Doutrina do Exército Português, de março de 2010 a maio de 2011;
Motorista de diversas viaturas militares e manutenção das mesmas, no Exército Português, de outubro de 2004 a março de 2010.
4 - Louvores/condecorações:
Louvor do Comando de Instrução e Doutrina - Exército Português - 2011;
Medalha de Cobre de Comportamento Exemplar - Exército Português - 2010.
5 - Outros elementos:
Carta de condução de ligeiros e pesados (categorias B, C, D, C+E);
Formação Advanced Executive Driving (eficiência/segurança/conforto, em novembro de 2020);
Certificado de Aptidão de Motorista (CAM, em junho de 2012);
Certificado de Motorista para Transporte Coletivo de Crianças (maio de 2012).
317665189
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5746179.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5746179/despacho-5297-2024-de-14-de-maio