Despacho 5284/2024, de 14 de Maio
- Corpo emitente: Negócios Estrangeiros - Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
- Fonte: Diário da República n.º 93/2024, Série II de 2024-05-14
- Data: 2024-05-14
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes para o cargo de secretária pessoal do Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Texto do documento
Despacho 5284/2024
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal no meu Gabinete Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes.
2 - Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos a partir de 8 de abril de 2024.
3 - Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
2 de maio de 2024. - A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes.
Data de nascimento: 08/10/1962.
Naturalidade: Lisboa.
2 - Habilitações literárias:
Curso de Secretária de Administração concluído em 1986, no Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA.
3 - Atividade profissional:
De 11 de janeiro de 2016 a 2 de abril de 2024 secretária pessoal do Secretário de Estado da Internacionalização.
De 1 de setembro de 2014 até 7 de setembro de 2015, Tertúlias Inéditas - Atividades Hoteleiras, L.da/Lisboa; restauração - sócia-gerente.
De 1 de junho de 2004 até 9 de janeiro de 2012, chefe de equipa na área de outsourcing/especialista, da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, S. A.
De 1 de janeiro de 2003 a 31 de maio de 2004, responsável pelo contact centre da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, S. A.
De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2002, chefe de equipa na área de outsourcing da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, S. A.
De 1 de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 2001, secretária das Direções de Unidade de Desenvolvimento de Software e Garantia da Qualidade da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, L.da
De 18 de julho de 1986 a 31 de dezembro de 1987, secretária de direção da DATEC - Sociedade Técnica de Sistemas, L.da
317660288
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal no meu Gabinete Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes.
2 - Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos a partir de 8 de abril de 2024.
3 - Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
2 de maio de 2024. - A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes.
Data de nascimento: 08/10/1962.
Naturalidade: Lisboa.
2 - Habilitações literárias:
Curso de Secretária de Administração concluído em 1986, no Instituto Superior de Línguas e Administração - ISLA.
3 - Atividade profissional:
De 11 de janeiro de 2016 a 2 de abril de 2024 secretária pessoal do Secretário de Estado da Internacionalização.
De 1 de setembro de 2014 até 7 de setembro de 2015, Tertúlias Inéditas - Atividades Hoteleiras, L.da/Lisboa; restauração - sócia-gerente.
De 1 de junho de 2004 até 9 de janeiro de 2012, chefe de equipa na área de outsourcing/especialista, da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, S. A.
De 1 de janeiro de 2003 a 31 de maio de 2004, responsável pelo contact centre da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, S. A.
De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2002, chefe de equipa na área de outsourcing da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, S. A.
De 1 de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 2001, secretária das Direções de Unidade de Desenvolvimento de Software e Garantia da Qualidade da DATINFOR - Informática, Serviços e Estudos, L.da
De 18 de julho de 1986 a 31 de dezembro de 1987, secretária de direção da DATEC - Sociedade Técnica de Sistemas, L.da
317660288
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5746164.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5746164/despacho-5284-2024-de-14-de-maio