Despacho 12580/2023, de 7 de Dezembro
- Corpo emitente: Saúde - Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
- Fonte: Diário da República n.º 236/2023, Série II de 2023-12-07
- Data: 2023-12-07
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designação da licenciada Paula Cristina de Jesus Alves Justo para o cargo de chefe da Divisão de Gestão de Recursos Internos
Texto do documento
Despacho 12580/2023
Sumário: Designação da licenciada Paula Cristina de Jesus Alves Justo para o cargo de chefe da Divisão de Gestão de Recursos Internos.
Na sequência de procedimento concursal de seleção para o provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, para a Divisão de Gestão de Recursos Internos, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), aberto pelo Aviso 3210/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2023, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código da oferta OE202302/0437, designo, nos termos dos n.os 9 e 10, do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a Licenciada Paula Cristina de Jesus Alves Justo, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Internos, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).
A ora designada possui a experiência profissional geral e específica, o perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício das respetivas funções, destacando-se o elevado nível na qualidade da experiência profissional, da análise e sentido crítico, planeamento, organização, orientação para resultados, com rigor e autonomia e na tolerância à pressão e contrariedades, evidenciado na nota biográfica, em anexo ao presente despacho, da qual faz parte integrante.
A presente designação produz efeitos a partir de 1 de novembro de 2023.
ANEXO
Nota Biográfica
Paula Cristina de Jesus Alves Justo
Data de Nascimento: 31 de janeiro de 1978.
Formação académica e profissional:
Pós-Graduação em Contabilidade e Gestão Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
Licenciatura em Contabilidade e Administração, Ramo Fiscalidade no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Contabilista certificada, na Ordem dos Contabilistas Certificados.
Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP) e conclusão de outras ações de formação profissional na área de contabilidade, nomeadamente relato orçamental no SNC-AP (Norma 26), na área patrimonial e na área de recursos humanos, designadamente em SIADAP 1, 2 e 3, procedimento concursal e liderança.
Experiência profissional:
Desde 1 de julho de 2021 até ao momento - Chefe de Divisão da Divisão de Gestão de Recursos Internos da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, nomeada, em regime de substituição, pelo Despacho 11128/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 220, de 12 de novembro.
De 1 de fevereiro de 2021 a 30 de junho de 2021 - Técnica superior integrada no Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Alto Comissariado para as Migrações, I. P., onde desenvolveu funções na área financeira.
De 1 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 - Técnica superior na Direção-Geral do Património Cultural, onde desenvolveu funções na área financeira.
De 1 de fevereiro de 2017 a 30 de setembro de 2020 - Técnica superior integrada na Direção de Serviços Financeiros e de Contabilidade da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, onde desenvolveu funções na área financeira.
De 15 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017 - Coordenadora técnica integrada no Departamento da Educação da Divisão de Planeamento da Educação da Rede Escolar da Câmara Municipal de Loures, onde desenvolveu funções de coordenação no Agrupamento de Escolas de Apelação.
20 de novembro de 2023. - O Inspetor-Geral, António Carlos Caeiro Carapeto.
317091895
Sumário: Designação da licenciada Paula Cristina de Jesus Alves Justo para o cargo de chefe da Divisão de Gestão de Recursos Internos.
Na sequência de procedimento concursal de seleção para o provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, para a Divisão de Gestão de Recursos Internos, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), aberto pelo Aviso 3210/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro de 2023, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com o código da oferta OE202302/0437, designo, nos termos dos n.os 9 e 10, do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a Licenciada Paula Cristina de Jesus Alves Justo, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Internos, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).
A ora designada possui a experiência profissional geral e específica, o perfil, a competência técnica e a aptidão mais adequadas ao exercício das respetivas funções, destacando-se o elevado nível na qualidade da experiência profissional, da análise e sentido crítico, planeamento, organização, orientação para resultados, com rigor e autonomia e na tolerância à pressão e contrariedades, evidenciado na nota biográfica, em anexo ao presente despacho, da qual faz parte integrante.
A presente designação produz efeitos a partir de 1 de novembro de 2023.
ANEXO
Nota Biográfica
Paula Cristina de Jesus Alves Justo
Data de Nascimento: 31 de janeiro de 1978.
Formação académica e profissional:
Pós-Graduação em Contabilidade e Gestão Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
Licenciatura em Contabilidade e Administração, Ramo Fiscalidade no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Contabilista certificada, na Ordem dos Contabilistas Certificados.
Conclusão do Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP) e conclusão de outras ações de formação profissional na área de contabilidade, nomeadamente relato orçamental no SNC-AP (Norma 26), na área patrimonial e na área de recursos humanos, designadamente em SIADAP 1, 2 e 3, procedimento concursal e liderança.
Experiência profissional:
Desde 1 de julho de 2021 até ao momento - Chefe de Divisão da Divisão de Gestão de Recursos Internos da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, nomeada, em regime de substituição, pelo Despacho 11128/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 220, de 12 de novembro.
De 1 de fevereiro de 2021 a 30 de junho de 2021 - Técnica superior integrada no Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Alto Comissariado para as Migrações, I. P., onde desenvolveu funções na área financeira.
De 1 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021 - Técnica superior na Direção-Geral do Património Cultural, onde desenvolveu funções na área financeira.
De 1 de fevereiro de 2017 a 30 de setembro de 2020 - Técnica superior integrada na Direção de Serviços Financeiros e de Contabilidade da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, onde desenvolveu funções na área financeira.
De 15 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2017 - Coordenadora técnica integrada no Departamento da Educação da Divisão de Planeamento da Educação da Rede Escolar da Câmara Municipal de Loures, onde desenvolveu funções de coordenação no Agrupamento de Escolas de Apelação.
20 de novembro de 2023. - O Inspetor-Geral, António Carlos Caeiro Carapeto.
317091895
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5574309.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2004-01-15 -
Lei
2/2004 -
Assembleia da República
Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5574309/despacho-12580-2023-de-7-de-dezembro