Deliberação 581/2022, de 13 de Maio
- Corpo emitente: Infraestruturas e Habitação - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
- Fonte: Diário da República n.º 93/2022, Série II de 2022-05-13
- Data: 2022-05-13
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação de Eunice Beatriz de Freitas Duarte Ferreira para o cargo de delegada distrital de Santarém do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis números 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, e por deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I. P., de 8 de julho de 2021, tornou-se público a abertura do período para a apresentação de candidaturas ao procedimento concursal, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), para provimento de um/a dirigente intermédio de 2.º grau: Delegado/a Distrital de Santarém da DRMT de Lisboa e Vale do Tejo do IMT, I. P..
De acordo com o estipulado no artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, o aviso foi também publicitado, por extrato, na 2.ª série do Diário da República, pelo Aviso (extrato) n.º 17987/2021, de 22 de setembro, por extrato, em jornal de expansão nacional (no jornal CM de 23 de setembro de 2021), por publicação integral, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), pela Oferta de Emprego (com o código: OE202109/0506), e no sítio da Internet do IMT, I. P. (www.imt-ip.pt).
Assim, findo o procedimento concursal, o Júri deliberou, por unanimidade, propor a designação da candidata Eunice Beatriz de Freitas Duarte Ferreira, uma vez que é a candidata que melhor corresponde ao perfil exigido para o provimento do cargo de dirigente intermédio de 2.º grau - Delegada Distrital de Santarém da DRMT de Lisboa e Vale do Tejo do IMT, I. P. -, considerando que possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo.
22 de abril de 2022. - O Conselho Diretivo: Eduardo Elísio Silva Peralta Feio, presidente - Maria da Luz Rodrigues António, vogal - Pedro Miguel Guerreiro Silva, vogal.
Nota curricular
I - Dados pessoais:
Nome: Eunice Beatriz de Freitas Duarte Ferreira
Data de nascimento: 30.05.1973
II - Formação Académica:
Licenciatura em Engenharia Mecânica - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu.
Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade - Associação para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, do Instituto Politécnico do Porto.
III - Experiência profissional:
Desde 01.07.2020 até ao presente, exerceu funções de Delegada Distrital de Santarém da Direção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
De 01.09.2017 a 30.06.2020, desempenhou funções de Técnica Superior, no setor de veículos da Delegação Distrital de Viseu da Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
De 01.01.2009 a 31.08.2017, exerceu funções de Técnica Superior no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu. Entre 2010 e 2016, acumulou funções no Gabinete de Acesso ao Ensino Superior de Viseu - Direção-Geral do Ensino Superior. Entre setembro de 2012 e julho de 2015 foi também docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu e formadora externa do IEBA - Centro de Iniciativas Empresariais Beira Aguieira.
De 15.03.2002 a 31.12.2008, teve funções de Encarregada de Trabalhos no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu - Instituto Politécnico de Viseu. Foi ainda formadora externa do IEBA e do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Viseu.
De 01.06.2001 a 14.03.2002, exerceu a função de Técnica de Análise da Qualidade Transversal, no setor da Qualidade da Peugeot Citroën Automóveis Portugal, S. A., tendo simultaneamente exercido a função de Auditora Interna da Qualidade, dentro do mesmo grupo.
De 01.12.1998 a 31.05.2001, foi Responsável de Unidade no setor da Ferragem (produção de carroçarias) da Peugeot Citroën Automóveis Portugal, S. A., exercendo simultaneamente funções de formadora interna.
De 01.10.1997 a 30.11.1998, exerceu funções de Consultora da Qualidade na Ciclorama, Estudos e Projetos, Lda. - Grupo Visabeira, S. G. P. S.
De 01.01.1997 a 30.09.1997, foi Responsável da Unidade de Equipamento da Edivisa - Empresa de Construções, Lda. - Grupo Visabeira, S. G. P. S.
De 01.07.1996 a 30.11.1996, desempenhou funções de Responsável Após Venda no Concessionário da Renault - Garagem St.ª Maria, Lda.
IV - Formação Profissional:
No decurso da sua atividade adquiriu formação na área da administração pública, designadamente: Aplicação do Código do Procedimento Administrativo para profissionais não juristas - IGAP, Lei 66-B/2007 - Siadap 3 - INA, Regulamento Geral de Proteção de Dados - privacidade e proteção de dados - Visionware, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - INA, Técnicas de Comunicação no Atendimento ao Público - INA, Uma Cultura de Qualidade nos Serviços Públicos - IGAP.
315291094
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4918698.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2004-01-15 -
Lei
2/2004 -
Assembleia da República
Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.
-
2007-12-28 -
Lei
66-B/2007 -
Assembleia da República
Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4918698/deliberacao-581-2022-de-13-de-maio