Despacho 5929/2022, de 13 de Maio
- Corpo emitente: Economia e Mar - Gabinete do Secretário de Estado do Mar
- Fonte: Diário da República n.º 93/2022, Série II de 2022-05-13
- Data: 2022-05-13
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa Ana Isabel da Silva Garrido Antunes para exercer as funções de secretária pessoal no Gabinete
Texto do documento
Despacho 5929/2022
Sumário: Designa Ana Isabel da Silva Garrido Antunes para exercer as funções de secretária pessoal no Gabinete.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal no meu Gabinete, Ana Isabel da Silva Garrido Antunes, com efeitos a partir de 30 de março de 2022.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de abril de 2022. - O Secretário de Estado do Mar, José Maria da Cunha Costa.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Ana Isabel da Silva Garrido Antunes.
Data de nascimento: 18 de agosto de 1977.
Nacionalidade: portuguesa
2 - Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade.
3 - Experiência profissional:
Secretária pessoal do Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente do XXII Governo Constitucional, de 26 de outubro de 2019 a 30 de março 2022.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do XXI Governo Constitucional, de 17 de outubro de 2018 a 25 de outubro de 2019.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente do XXI Governo Constitucional, de 26 de novembro de 2015 a 16 de outubro de 2018.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Energia do XX Governo Constitucional, de 30 de outubro de 2015 a 25 de novembro de 2015.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Energia do XIX Governo Constitucional, de 12 de agosto de 2013 a 29 de outubro de 2015.
Assistente sénior de operações/logística na sociedade de advogados Linklaters LLP - Sucursal em Portugal, de 1 de janeiro de 2005 a 30 de junho de 2013.
Rececionista na sociedade de advogados Linklaters LLP - Sucursal em Portugal, de 22 de abril de 2002 a 31 de dezembro de 2004.
Gestora de grandes contas no Wall Street Institute, de 22 de setembro de 2000 a 21 de abril de 2001.
Operadora de telemarketing no Wall Street Institute, de 21 de agosto de 2000 a 21 de setembro de 2000.
Rececionista na Schweppes Portugal, S. A., de 5 de julho de 1999 a 5 de agosto de 2000.
Assistente administrativa e comercial na FAMEX - Comércio e Indústria de Equipamentos Hoteleiros, de 1 de julho de 1998 a 30 de junho de 1999.
315302069
Sumário: Designa Ana Isabel da Silva Garrido Antunes para exercer as funções de secretária pessoal no Gabinete.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal no meu Gabinete, Ana Isabel da Silva Garrido Antunes, com efeitos a partir de 30 de março de 2022.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de abril de 2022. - O Secretário de Estado do Mar, José Maria da Cunha Costa.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Ana Isabel da Silva Garrido Antunes.
Data de nascimento: 18 de agosto de 1977.
Nacionalidade: portuguesa
2 - Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade.
3 - Experiência profissional:
Secretária pessoal do Gabinete da Secretária de Estado do Ambiente do XXII Governo Constitucional, de 26 de outubro de 2019 a 30 de março 2022.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do XXI Governo Constitucional, de 17 de outubro de 2018 a 25 de outubro de 2019.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente do XXI Governo Constitucional, de 26 de novembro de 2015 a 16 de outubro de 2018.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Energia do XX Governo Constitucional, de 30 de outubro de 2015 a 25 de novembro de 2015.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Energia do XIX Governo Constitucional, de 12 de agosto de 2013 a 29 de outubro de 2015.
Assistente sénior de operações/logística na sociedade de advogados Linklaters LLP - Sucursal em Portugal, de 1 de janeiro de 2005 a 30 de junho de 2013.
Rececionista na sociedade de advogados Linklaters LLP - Sucursal em Portugal, de 22 de abril de 2002 a 31 de dezembro de 2004.
Gestora de grandes contas no Wall Street Institute, de 22 de setembro de 2000 a 21 de abril de 2001.
Operadora de telemarketing no Wall Street Institute, de 21 de agosto de 2000 a 21 de setembro de 2000.
Rececionista na Schweppes Portugal, S. A., de 5 de julho de 1999 a 5 de agosto de 2000.
Assistente administrativa e comercial na FAMEX - Comércio e Indústria de Equipamentos Hoteleiros, de 1 de julho de 1998 a 30 de junho de 1999.
315302069
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4918681.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4918681/despacho-5929-2022-de-13-de-maio