Despacho 5906/2022, de 13 de Maio
- Corpo emitente: Economia e Mar - Gabinete do Ministro
- Fonte: Diário da República n.º 93/2022, Série II de 2022-05-13
- Data: 2022-05-13
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete José Joaquim André Corrente
Texto do documento
Despacho 5906/2022
Sumário: Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete José Joaquim André Corrente.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Joaquim André Corrente.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - O presente despacho produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
7 de abril de 2022. - O Ministro da Economia e do Mar, António José da Costa Silva.
ANEXO
Nota curricular
I - Identificação:
Nome: José Joaquim André Corrente.
Data de nascimento: 31/1/1974.
Natural: Tours, França.
Nacionalidade: portuguesa.
II - Habilitações literárias:
12.º ano.
Frequência do Curso de Línguas e Literaturas Modernas, Português/Francês da Universidade Clássica de Lisboa.
Frequência do Curso de Estudos Europeus da Universidade Aberta.
III - Atividade profissional:
2002 a 2004 - Motorista do Secretário de Estado do Ambiente.
2004 a 2005 - Motorista do Secretário de Estado do Ordenamento do Território.
2005 a 2009 - Motorista do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional.
2009 a 2011 - Motorista no Gabinete da Ministra do Ambiente.
7 de julho de 2011 a 22 de abril de 2013 - Motorista do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
22 de abril de 2013 a 30 de outubro de 2015 - Motorista do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna.
30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 - Motorista do Secretário de Estado das Finanças.
Novembro de 2015 a outubro de 2017 - Motorista do Ministro-Adjunto.
Outubro de 2017 a 3 dezembro de 2021 - Motorista do Ministro da Administração Interna.
4 de dezembro a 29 março de 2022 - Motorista da Ministra da Administração Interna.
IV - Formação profissional:
Curso de condução do corpo de Segurança Pessoal da PSP.
Curso de Procedimentos de Segurança em Edifícios.
315297859
Sumário: Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete José Joaquim André Corrente.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Joaquim André Corrente.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - O presente despacho produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
7 de abril de 2022. - O Ministro da Economia e do Mar, António José da Costa Silva.
ANEXO
Nota curricular
I - Identificação:
Nome: José Joaquim André Corrente.
Data de nascimento: 31/1/1974.
Natural: Tours, França.
Nacionalidade: portuguesa.
II - Habilitações literárias:
12.º ano.
Frequência do Curso de Línguas e Literaturas Modernas, Português/Francês da Universidade Clássica de Lisboa.
Frequência do Curso de Estudos Europeus da Universidade Aberta.
III - Atividade profissional:
2002 a 2004 - Motorista do Secretário de Estado do Ambiente.
2004 a 2005 - Motorista do Secretário de Estado do Ordenamento do Território.
2005 a 2009 - Motorista do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional.
2009 a 2011 - Motorista no Gabinete da Ministra do Ambiente.
7 de julho de 2011 a 22 de abril de 2013 - Motorista do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
22 de abril de 2013 a 30 de outubro de 2015 - Motorista do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna.
30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 - Motorista do Secretário de Estado das Finanças.
Novembro de 2015 a outubro de 2017 - Motorista do Ministro-Adjunto.
Outubro de 2017 a 3 dezembro de 2021 - Motorista do Ministro da Administração Interna.
4 de dezembro a 29 março de 2022 - Motorista da Ministra da Administração Interna.
IV - Formação profissional:
Curso de condução do corpo de Segurança Pessoal da PSP.
Curso de Procedimentos de Segurança em Edifícios.
315297859
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4918658.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4918658/despacho-5906-2022-de-13-de-maio