Despacho 5825/2022, de 12 de Maio
- Corpo emitente: Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade Urbana
- Fonte: Diário da República n.º 92/2022, Série II de 2022-05-12
- Data: 2022-05-12
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos, assistente técnica da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções de secretária pessoal do Gabinete
Texto do documento
Despacho 5825/2022
Sumário: Designa Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos, assistente técnica da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções de secretária pessoal do Gabinete.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de secretária pessoal no meu Gabinete Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos, assistente técnica da Autoridade Tributária e Aduaneira, do Ministério das Finanças.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de abril de 2022. - O Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Moreno Delgado.
ANEXO
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos
Data de nascimento: 9 de outubro de 1955
Habilitações e atividade académica:
Bacharelato em Secretariado de Administração (ISLA)
2014 - Curso de Suporte Básico de Vida Adulto - INEM
2011 - Curso Geral de Segurança de Matérias Classificadas - ANS
2010 - Curso de Condução de Reuniões Curso de Gestão de Tempo
2009 - Curso de Otimização do trabalho em Word: Edição e Formatação Curso de Informática RITTA I - PowerPoint Curso de Técnicas de Qualidade no Atendimento
1999 - Curso de Gestão de Informação
1985 - Curso de Introdução à Gestão Financeira e à Contabilidade para não Especialistas
1976 - Estágio Académico feito na Alemanha Participação em Congressos e Conferências das Secretárias Profissionais Portuguesas.
Percurso profissional:
26 de outubro de 2019 a março de 2022 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado das Infraestruturas do XXII Governo Constitucional, com efeitos a 26 de outubro.
18 de fevereiro a 26 de outubro de 2019 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado das Infraestruturas do XXI Governo Constitucional, com efeitos a 18 de fevereiro.
26 de novembro de 2015 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado das Infraestruturas do XXI Governo Constitucional, com efeitos a 26 de novembro.
15 de novembro de 2015 - nomeada secretária pessoal do Ministro da Administração Interna do XX Governo Constitucional com efeitos a 30 de outubro.
15 de outubro de 2014 - nomeada secretária pessoal da Ministra da Administração Interna do XIX Governo Constitucional, com efeitos a 19 de novembro de 2014.
14 de novembro de 2011 - nomeada secretária pessoal do Ministro da Administração Interna do XIX Governo Constitucional, com efeitos a 21 de junho de 2011.
2009 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVIII Governo Constitucional.
2008 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVII Governo Constitucional.
2005 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVII Governo Constitucional.
2004 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Desenvolvimento Económico do XVI Governo Constitucional.
2004 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Orçamento do XV Governo Constitucional.
2003 - nomeada secretária pessoal da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas do XV Governo Constitucional.
2002 - nomeada secretária pessoal do Ministro da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo Constitucional.
2001 - nomeada secretária do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento do XIV Governo Constitucional.
2000 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XIV Governo Constitucional.
1999 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças do XIV Governo Constitucional.
1999 - secretária do diretor-geral do Gabinete dos Assuntos Europeus do MOPTC.
1996 - Requisitada para a Parque Expo, para exercer funções de assistente de direção no Gabinete do Comissário Geral e Direção dos Países Participantes.
1992 - nomeada secretária do Gabinete da Secretária de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional do XII Governo Constitucional.
1988 - secretária do diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação do Ministério do Planeamento e da Administração do Território.
1977 - secretária do conselho de administração do Gabinete da Área de Sines.
Louvores dos membros dos vários governos.
315283189
Sumário: Designa Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos, assistente técnica da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer funções de secretária pessoal do Gabinete.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de secretária pessoal no meu Gabinete Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos, assistente técnica da Autoridade Tributária e Aduaneira, do Ministério das Finanças.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
7 de abril de 2022. - O Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Moreno Delgado.
ANEXO
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Maria Dinis Lopes Ferreira dos Santos
Data de nascimento: 9 de outubro de 1955
Habilitações e atividade académica:
Bacharelato em Secretariado de Administração (ISLA)
2014 - Curso de Suporte Básico de Vida Adulto - INEM
2011 - Curso Geral de Segurança de Matérias Classificadas - ANS
2010 - Curso de Condução de Reuniões Curso de Gestão de Tempo
2009 - Curso de Otimização do trabalho em Word: Edição e Formatação Curso de Informática RITTA I - PowerPoint Curso de Técnicas de Qualidade no Atendimento
1999 - Curso de Gestão de Informação
1985 - Curso de Introdução à Gestão Financeira e à Contabilidade para não Especialistas
1976 - Estágio Académico feito na Alemanha Participação em Congressos e Conferências das Secretárias Profissionais Portuguesas.
Percurso profissional:
26 de outubro de 2019 a março de 2022 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado das Infraestruturas do XXII Governo Constitucional, com efeitos a 26 de outubro.
18 de fevereiro a 26 de outubro de 2019 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado das Infraestruturas do XXI Governo Constitucional, com efeitos a 18 de fevereiro.
26 de novembro de 2015 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado das Infraestruturas do XXI Governo Constitucional, com efeitos a 26 de novembro.
15 de novembro de 2015 - nomeada secretária pessoal do Ministro da Administração Interna do XX Governo Constitucional com efeitos a 30 de outubro.
15 de outubro de 2014 - nomeada secretária pessoal da Ministra da Administração Interna do XIX Governo Constitucional, com efeitos a 19 de novembro de 2014.
14 de novembro de 2011 - nomeada secretária pessoal do Ministro da Administração Interna do XIX Governo Constitucional, com efeitos a 21 de junho de 2011.
2009 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVIII Governo Constitucional.
2008 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVII Governo Constitucional.
2005 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XVII Governo Constitucional.
2004 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Desenvolvimento Económico do XVI Governo Constitucional.
2004 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Orçamento do XV Governo Constitucional.
2003 - nomeada secretária pessoal da Ministra dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas do XV Governo Constitucional.
2002 - nomeada secretária pessoal do Ministro da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo Constitucional.
2001 - nomeada secretária do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento do XIV Governo Constitucional.
2000 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do XIV Governo Constitucional.
1999 - nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças do XIV Governo Constitucional.
1999 - secretária do diretor-geral do Gabinete dos Assuntos Europeus do MOPTC.
1996 - Requisitada para a Parque Expo, para exercer funções de assistente de direção no Gabinete do Comissário Geral e Direção dos Países Participantes.
1992 - nomeada secretária do Gabinete da Secretária de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional do XII Governo Constitucional.
1988 - secretária do diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação do Ministério do Planeamento e da Administração do Território.
1977 - secretária do conselho de administração do Gabinete da Área de Sines.
Louvores dos membros dos vários governos.
315283189
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4916713.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4916713/despacho-5825-2022-de-12-de-maio