Despacho 4956/2022, de 27 de Abril
- Corpo emitente: Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinete da Ministra
- Fonte: Diário da República n.º 81/2022, Série II de 2022-04-27
- Data: 2022-04-27
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designa para exercer as funções de adjunto neste Gabinete o mestre Gonçalo Maria Faria Luís Navarro Hogan.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto no meu Gabinete o mestre Gonçalo Maria Faria Luís Navarro Hogan.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo orçamento do meu Gabinete.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do mesmo diploma, designo o mestre Gonçalo Maria Faria Luís Navarro Hogan, para substituir a chefe do Gabinete nas suas ausências e impedimentos.
5 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
11 de abril de 2022. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
ANEXO
Nota Curricular
Nome: Gonçalo Maria Faria Luís Navarro Hogan
Data de nascimento: 9 de setembro de 1990
Habilitações académicas:
Mestrado em Direito Europeu - Faculdade de Direito da Universidade de Leiden (2014);
Pós-Graduação em Direito Intelectual - Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2012);
Licenciatura em Direito - Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (2013).
Experiência profissional:
Desde 26 de outubro de 2019 a 30 de março de 2022 exerceu as funções de Adjunto no Gabinete do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.
Desde 15 de outubro de 2018 a 26 de outubro de 2019 exerceu as funções de Adjunto no Gabinete do Ministro Adjunto e da Economia.
Desde 13 de novembro de 2017 a 15 de outubro de 2018 exerceu as funções de Adjunto no Gabinete do Ministro Adjunto.
Desde setembro de 2014 até novembro de 2017 foi advogado na sociedade de advogados Linklaters LLP.
315236898
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4896249.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Ligações para este documento
Este documento é referido no seguinte documento (apenas ligações a partir de documentos da Série I do DR):
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4896249/despacho-4956-2022-de-27-de-abril