Despacho 4895/2022, de 27 de Abril
- Corpo emitente: Justiça - Gabinete da Ministra
- Fonte: Diário da República n.º 81/2022, Série II de 2022-04-27
- Data: 2022-04-27
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa como técnico especialista para o Gabinete da Ministra da Justiça o licenciado António Joaquim Leal Canhoto Folgado para exercer funções de assessoria técnico-jurídica especializada na área das relações internacionais e da cooperação
Texto do documento
Despacho 4895/2022
Sumário: Designa como técnico especialista para o Gabinete da Ministra da Justiça o licenciado António Joaquim Leal Canhoto Folgado para exercer funções de assessoria técnico-jurídica especializada na área das relações internacionais e da cooperação.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista para o meu Gabinete o licenciado António Joaquim Leal Canhoto Folgado, técnico superior da Direção-Geral da Política de Justiça, para exercer funções de assessoria técnico-jurídica especializada na área das relações internacionais e da cooperação.
2 - Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o estatuto remuneratório devido é o dos adjuntos de gabinete, sendo que a repartição dos encargos com a remuneração do designado é efetuada nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho que produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicação na página eletrónica do Governo.
20 de abril de 2022. - A Ministra da Justiça, Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro.
ANEXO
Nota curricular
Identificação: António Joaquim Leal Canhoto Folgado.
Data de nascimento: 30 de outubro de 1958.
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1987, e em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 1992.
Inscrito na Ordem dos Advogados desde 24/10/94, pertencente ao Conselho Distrital de Lisboa, com a inscrição suspensa a seu pedido.
Experiência profissional:
Exerceu funções como técnico especialista no Gabinete da Ministra da Justiça do XXII Governo Constitucional, de 1 de março de 2021 a 29 de março de 2022;
Afeto ao Gabinete da Ministra da Justiça do XXII Governo Constitucional, de 1 de julho de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, na coordenação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia na área da Justiça;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade de Assessoria Jurídica e Cooperação Internacional do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, desde 15/03/2020 até 15/06/2020;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade de Assessoria Jurídica Internacional do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, desde 01/11/2019 até 14/03/2020;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade para a Justiça Penal do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, após concurso, desde 26/04/2011 até 25/04/2014 e desde esta data, após renovações, até 31/10/2019;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade para a Justiça Penal do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, desde 11/10/2010 a 25/04/2011;
Exerceu funções de coordenação, por designação do diretor-geral, da Unidade para a Justiça Penal, do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, para todas as matérias com exceção das relativas à União Europeia, desde fevereiro/2010, tendo também passado a coordenar as matérias da União Europeia a partir de 01/06/2010 até 10/10/2010;
Exerceu funções de chefe de divisão de Cooperação e Apoio ao Desenvolvimento do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, no período de 28/06/2007 a 20/11/2007;
É técnico superior jurista da Direção-Geral da Política de Justiça, tendo iniciado as suas funções no Ministério da Justiça em 1986;
É representante do Ministério da Justiça, por despacho ministerial, na delegação portuguesa ao GAFI e no Comité Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Acompanha, em representação do Ministério da Justiça, o Comité Diretor de Assuntos Criminais, do Conselho da Europa.
315250375
Sumário: Designa como técnico especialista para o Gabinete da Ministra da Justiça o licenciado António Joaquim Leal Canhoto Folgado para exercer funções de assessoria técnico-jurídica especializada na área das relações internacionais e da cooperação.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista para o meu Gabinete o licenciado António Joaquim Leal Canhoto Folgado, técnico superior da Direção-Geral da Política de Justiça, para exercer funções de assessoria técnico-jurídica especializada na área das relações internacionais e da cooperação.
2 - Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o estatuto remuneratório devido é o dos adjuntos de gabinete, sendo que a repartição dos encargos com a remuneração do designado é efetuada nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho que produz efeitos a 30 de março de 2022.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicação na página eletrónica do Governo.
20 de abril de 2022. - A Ministra da Justiça, Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro.
ANEXO
Nota curricular
Identificação: António Joaquim Leal Canhoto Folgado.
Data de nascimento: 30 de outubro de 1958.
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1987, e em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 1992.
Inscrito na Ordem dos Advogados desde 24/10/94, pertencente ao Conselho Distrital de Lisboa, com a inscrição suspensa a seu pedido.
Experiência profissional:
Exerceu funções como técnico especialista no Gabinete da Ministra da Justiça do XXII Governo Constitucional, de 1 de março de 2021 a 29 de março de 2022;
Afeto ao Gabinete da Ministra da Justiça do XXII Governo Constitucional, de 1 de julho de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, na coordenação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia na área da Justiça;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade de Assessoria Jurídica e Cooperação Internacional do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, desde 15/03/2020 até 15/06/2020;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade de Assessoria Jurídica Internacional do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, desde 01/11/2019 até 14/03/2020;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade para a Justiça Penal do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, após concurso, desde 26/04/2011 até 25/04/2014 e desde esta data, após renovações, até 31/10/2019;
Exerceu funções de chefe de divisão da Unidade para a Justiça Penal do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, desde 11/10/2010 a 25/04/2011;
Exerceu funções de coordenação, por designação do diretor-geral, da Unidade para a Justiça Penal, do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, para todas as matérias com exceção das relativas à União Europeia, desde fevereiro/2010, tendo também passado a coordenar as matérias da União Europeia a partir de 01/06/2010 até 10/10/2010;
Exerceu funções de chefe de divisão de Cooperação e Apoio ao Desenvolvimento do Gabinete de Relações Internacionais, da Direção-Geral da Política de Justiça, em regime de substituição, no período de 28/06/2007 a 20/11/2007;
É técnico superior jurista da Direção-Geral da Política de Justiça, tendo iniciado as suas funções no Ministério da Justiça em 1986;
É representante do Ministério da Justiça, por despacho ministerial, na delegação portuguesa ao GAFI e no Comité Executivo da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Acompanha, em representação do Ministério da Justiça, o Comité Diretor de Assuntos Criminais, do Conselho da Europa.
315250375
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4896164.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4896164/despacho-4895-2022-de-27-de-abril