Despacho 12476/2021, de 22 de Dezembro
- Corpo emitente: Administração Interna - Gabinete da Ministra
- Fonte: Diário da República n.º 246/2021, Série II de 2021-12-22
- Data: 2021-12-22
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete da Ministra José Joaquim André Corrente
Texto do documento
Despacho 12476/2021
Sumário: Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete da Ministra José Joaquim André Corrente.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Joaquim André Corrente.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de dezembro de 2021. - A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
Nota curricular
I - Identificação:
Nome: José Joaquim André Corrente;
Data de nascimento: 31/01/1974;
Natural: Tours, França;
Nacionalidade: portuguesa.
II - Habilitações literárias:
12.º ano;
Frequência do Curso de Línguas e Literaturas Modernas, Português/Francês da Universidade Clássica de Lisboa;
Frequência do Curso de Estudos Europeus da Universidade Aberta.
III - Atividade profissional:
2002 a 2004 - motorista do Secretário de Estado do Ambiente;
2004 a 2005 - motorista do Secretário de Estado do Ordenamento do Território;
2005 a 2009 - motorista do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional;
2009 a 2011 - motorista da Ministra do Ambiente;
7 de julho a 22 de abril de 2013 - motorista do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna;
22 de abril de 2013 a 30 de outubro de 2015 - motorista do Secretário de Estado das Finanças;
30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 - motorista do Secretário de Estado das Finanças;
Novembro de 2015 a outubro de 2017 - motorista do Ministro-Adjunto;
Outubro de 2017 até à presente data - motorista do Ministro da Administração Interna.
IV - Formação Profissional:
Curso de Condução do Corpo de Segurança Pessoal PSP;
Socorrista de Cruz Vermelha;
Curso de Procedimentos de Segurança em edifícios.
314824648
Sumário: Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete da Ministra José Joaquim André Corrente.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete José Joaquim André Corrente.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de dezembro de 2021. - A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
Nota curricular
I - Identificação:
Nome: José Joaquim André Corrente;
Data de nascimento: 31/01/1974;
Natural: Tours, França;
Nacionalidade: portuguesa.
II - Habilitações literárias:
12.º ano;
Frequência do Curso de Línguas e Literaturas Modernas, Português/Francês da Universidade Clássica de Lisboa;
Frequência do Curso de Estudos Europeus da Universidade Aberta.
III - Atividade profissional:
2002 a 2004 - motorista do Secretário de Estado do Ambiente;
2004 a 2005 - motorista do Secretário de Estado do Ordenamento do Território;
2005 a 2009 - motorista do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional;
2009 a 2011 - motorista da Ministra do Ambiente;
7 de julho a 22 de abril de 2013 - motorista do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna;
22 de abril de 2013 a 30 de outubro de 2015 - motorista do Secretário de Estado das Finanças;
30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 - motorista do Secretário de Estado das Finanças;
Novembro de 2015 a outubro de 2017 - motorista do Ministro-Adjunto;
Outubro de 2017 até à presente data - motorista do Ministro da Administração Interna.
IV - Formação Profissional:
Curso de Condução do Corpo de Segurança Pessoal PSP;
Socorrista de Cruz Vermelha;
Curso de Procedimentos de Segurança em edifícios.
314824648
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4744670.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4744670/despacho-12476-2021-de-22-de-dezembro