Despacho 12469/2021, de 22 de Dezembro
- Corpo emitente: Administração Interna - Gabinete da Ministra
- Fonte: Diário da República n.º 246/2021, Série II de 2021-12-22
- Data: 2021-12-22
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa para exercer funções de secretária pessoal no Gabinete da Ministra Maria do Carmo Monteiro Polana
Texto do documento
Despacho 12469/2021
Sumário: Designa para exercer funções de secretária pessoal no Gabinete da Ministra Maria do Carmo Monteiro Polana.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de secretária pessoal do meu Gabinete Maria do Carmo Monteiro Polana.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de dezembro de 2021. - A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
Nota curricular
I - Identificação:
Nome: Maria do Carmo Monteiro Polana.
Data de nascimento: 22 de julho de 1957.
Nacionalidade: portuguesa.
II - Habilitações literárias:
Curso Complementar dos Liceus.
III - Atividade profissional:
1981 a março de 1990 - operadora de registo de dados - Sismet - Sistemas e Métodos de Organização e Informática, S. A.
Abril de 1990 a junho de 1990 - operadora de registo de dados - Laboratório de Engenharia Civil de Macau.
Julho de 1990 a fevereiro de 1996 - oficial administrativo principal com contrato além quadro na Direção dos Serviços de Economia de Macau - desempenhando funções de secretariado e apoio administrativo ao Núcleo Jurídico da Direção dos Serviços de Economia de Macau.
Março de 1996 a outubro de 1999 - secretária pessoal no Gabinete do Alto-Comissário da Comissão de Reestruturação do Equipamento e da Administração do Território.
Outubro de 1999 a março de 2002 - secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça.
Abril de 2002 a março 2005 - secretária da Direção do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. (Recibos Verdes)
Março 2005 a outubro de 2009 - secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local.
Outubro de 2009 a junho de 2011 - secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária.
8 de julho de 2011 a 22 de abril de 2013 - secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
22 de abril de 2013 a 19 de dezembro de 2014 - secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
19 de dezembro de 2014 a 22 de abril de 2015 - secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
1 de junho a 30 de outubro de 2015 - secretária pessoal do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional.
30 de outubroa 26 de novembro de 2015 - secretária pessoal do Ministro da Modernização Administrativa.
26 de novembro de 2015 a 18 de outubro de 2017 - secretária pessoal do Ministro Adjunto.
21 de outubro de 2017 a 25 de outubro de 2019 - secretária pessoal do Ministro da Administração Interna.
26 de outubro de 2019 a 3 de dezembro de 2021 - secretária pessoal do Ministro da Administração Interna.
314823043
Sumário: Designa para exercer funções de secretária pessoal no Gabinete da Ministra Maria do Carmo Monteiro Polana.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de secretária pessoal do meu Gabinete Maria do Carmo Monteiro Polana.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de dezembro de 2021. - A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
Nota curricular
I - Identificação:
Nome: Maria do Carmo Monteiro Polana.
Data de nascimento: 22 de julho de 1957.
Nacionalidade: portuguesa.
II - Habilitações literárias:
Curso Complementar dos Liceus.
III - Atividade profissional:
1981 a março de 1990 - operadora de registo de dados - Sismet - Sistemas e Métodos de Organização e Informática, S. A.
Abril de 1990 a junho de 1990 - operadora de registo de dados - Laboratório de Engenharia Civil de Macau.
Julho de 1990 a fevereiro de 1996 - oficial administrativo principal com contrato além quadro na Direção dos Serviços de Economia de Macau - desempenhando funções de secretariado e apoio administrativo ao Núcleo Jurídico da Direção dos Serviços de Economia de Macau.
Março de 1996 a outubro de 1999 - secretária pessoal no Gabinete do Alto-Comissário da Comissão de Reestruturação do Equipamento e da Administração do Território.
Outubro de 1999 a março de 2002 - secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça.
Abril de 2002 a março 2005 - secretária da Direção do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça. (Recibos Verdes)
Março 2005 a outubro de 2009 - secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local.
Outubro de 2009 a junho de 2011 - secretária pessoal no Gabinete do Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária.
8 de julho de 2011 a 22 de abril de 2013 - secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
22 de abril de 2013 a 19 de dezembro de 2014 - secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
19 de dezembro de 2014 a 22 de abril de 2015 - secretária pessoal do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
1 de junho a 30 de outubro de 2015 - secretária pessoal do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional.
30 de outubroa 26 de novembro de 2015 - secretária pessoal do Ministro da Modernização Administrativa.
26 de novembro de 2015 a 18 de outubro de 2017 - secretária pessoal do Ministro Adjunto.
21 de outubro de 2017 a 25 de outubro de 2019 - secretária pessoal do Ministro da Administração Interna.
26 de outubro de 2019 a 3 de dezembro de 2021 - secretária pessoal do Ministro da Administração Interna.
314823043
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4744663.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4744663/despacho-12469-2021-de-22-de-dezembro