Despacho 12467/2021, de 22 de Dezembro
- Corpo emitente: Administração Interna - Gabinete da Ministra
- Fonte: Diário da República n.º 246/2021, Série II de 2021-12-22
- Data: 2021-12-22
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa, para exercer funções de adjunta do Gabinete da Ministra, a licenciada Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães
Texto do documento
Despacho 12467/2021
Sumário: Designa, para exercer funções de adjunta do Gabinete da Ministra, a licenciada Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de adjunta do meu Gabinete a licenciada Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães.
2 - A designada substitui a chefe do meu Gabinete nas suas ausências e impedimentos, nos termos do disposto do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de dezembro de 2021. - A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
Nota curricular
Dados pessoais:
Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães.
Nascida a 27 de janeiro de 1963.
Portuguesa, natural de Alvalade, Lisboa.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1981-1986.
Programa de Alta Direção de Empresas, AESE, Escola de Direção de Negócios Lisboa, 2000-2001.
Experiência profissional:
De 26 de outubro de 2019 a 3 de dezembro de 2021: Adjunta no Gabinete do Ministro da Administração Interna do XXII Governo Constitucional.
De 21 outubro de 2017 a 25 de outubro de 2019: Técnica Especialista no Gabinete do Ministro da Administração Interna do XXI Governo Constitucional.
De 27 de novembro de 2015 a 20 de outubro de 2017: Técnica Especialista no Gabinete da Ministra da Administração Interna do XXI Governo Constitucional.
De 3 a 26 de novembro de 2015: Adjunta do Gabinete do Ministro da Justiça do XX Governo Constitucional.
De fevereiro de 2014 a outubro de 2015: Técnica Especialista no Gabinete da Ministra da Administração Interna do XIX Governo Constitucional.
De janeiro de 2000 a outubro de 2012: Administradora de várias sociedades do Grupo Evicar com os pelouros da assessoria jurídica, gestão do património imobiliário, comunicação e sistemas de qualidade.
Janeiro 1997-1999: Secretária do Conselho Científico do ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração, Lisboa (Universidade Europeia, Laureate International Universities).
1988-1997: Docente responsável pelas cadeiras de Princípios Fundamentais de Direito I e II do curso de Assessoria de Administração do ISLA (Instituto Superior de Línguas e Administração).
1986-1998: Assessora Jurídica e Membro da Direção Pedagógica do Instituto Superior de Línguas e Administração, Lisboa (Universidade Europeia, Laureate International Universities).
Desde 1986: Advogada (cédula profissional n.º 7781).
Outros cargos e funções:
Vogal da Direção da Cáritas Diocesana de Lisboa de 2013 a 2017.
Vogal do Conselho Fiscal da Cáritas Diocesana de Lisboa de 2008 a 2013.
Formação complementar e outros:
Curso de Auditor de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional (2015-2016).
Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa (2013-2014).
Curso de pós-graduação em Direito e Prática da Contratação Pública Universidade Católica Portuguesa (2013).
Foi-lhe atribuído, pela Ordem dos Advogados, o prémio «Abranches Ferrão» pelo seu trabalho de conclusão de estágio intitulado «Considerações sobre o Segredo Profissional».
Bolseira do Instituto Universitário do Luxemburgo para um curso do mesmo Instituto subordinado ao tema «As relações comerciais da Europa com os países desenvolvidos: organização e resultados». Luxemburgo, julho de 1987.
314821367
Sumário: Designa, para exercer funções de adjunta do Gabinete da Ministra, a licenciada Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de adjunta do meu Gabinete a licenciada Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães.
2 - A designada substitui a chefe do meu Gabinete nas suas ausências e impedimentos, nos termos do disposto do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 4 de dezembro de 2021.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
10 de dezembro de 2021. - A Ministra da Administração Interna, Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem.
Nota curricular
Dados pessoais:
Beatriz Maria de Castro Gomes Mascarenhas Lavrador Neto Guimarães.
Nascida a 27 de janeiro de 1963.
Portuguesa, natural de Alvalade, Lisboa.
Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1981-1986.
Programa de Alta Direção de Empresas, AESE, Escola de Direção de Negócios Lisboa, 2000-2001.
Experiência profissional:
De 26 de outubro de 2019 a 3 de dezembro de 2021: Adjunta no Gabinete do Ministro da Administração Interna do XXII Governo Constitucional.
De 21 outubro de 2017 a 25 de outubro de 2019: Técnica Especialista no Gabinete do Ministro da Administração Interna do XXI Governo Constitucional.
De 27 de novembro de 2015 a 20 de outubro de 2017: Técnica Especialista no Gabinete da Ministra da Administração Interna do XXI Governo Constitucional.
De 3 a 26 de novembro de 2015: Adjunta do Gabinete do Ministro da Justiça do XX Governo Constitucional.
De fevereiro de 2014 a outubro de 2015: Técnica Especialista no Gabinete da Ministra da Administração Interna do XIX Governo Constitucional.
De janeiro de 2000 a outubro de 2012: Administradora de várias sociedades do Grupo Evicar com os pelouros da assessoria jurídica, gestão do património imobiliário, comunicação e sistemas de qualidade.
Janeiro 1997-1999: Secretária do Conselho Científico do ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração, Lisboa (Universidade Europeia, Laureate International Universities).
1988-1997: Docente responsável pelas cadeiras de Princípios Fundamentais de Direito I e II do curso de Assessoria de Administração do ISLA (Instituto Superior de Línguas e Administração).
1986-1998: Assessora Jurídica e Membro da Direção Pedagógica do Instituto Superior de Línguas e Administração, Lisboa (Universidade Europeia, Laureate International Universities).
Desde 1986: Advogada (cédula profissional n.º 7781).
Outros cargos e funções:
Vogal da Direção da Cáritas Diocesana de Lisboa de 2013 a 2017.
Vogal do Conselho Fiscal da Cáritas Diocesana de Lisboa de 2008 a 2013.
Formação complementar e outros:
Curso de Auditor de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional (2015-2016).
Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa (2013-2014).
Curso de pós-graduação em Direito e Prática da Contratação Pública Universidade Católica Portuguesa (2013).
Foi-lhe atribuído, pela Ordem dos Advogados, o prémio «Abranches Ferrão» pelo seu trabalho de conclusão de estágio intitulado «Considerações sobre o Segredo Profissional».
Bolseira do Instituto Universitário do Luxemburgo para um curso do mesmo Instituto subordinado ao tema «As relações comerciais da Europa com os países desenvolvidos: organização e resultados». Luxemburgo, julho de 1987.
314821367
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4744661.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4744661/despacho-12467-2021-de-22-de-dezembro