Aviso 23162/2021, de 15 de Dezembro
- Corpo emitente: Município de Idanha-a-Nova
- Fonte: Diário da República n.º 241/2021, Série II de 2021-12-15
- Data: 2021-12-15
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Nomeação de Elza Maria Martins Gonçalves para o cargo de adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência.
Eng.º Armindo Moreira Palma Jacinto, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova:
Torno público que, no uso das competências que me são conferidas no n.º 2 do artigo 42.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do estipulado no mesmo artigo, e tendo em conta o disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, foi nomeado em Comissão de Serviço, a Sr.ª Elza Maria Martins Gonçalves, da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, para o cargo de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, com efeitos a partir do dia 25 de outubro de 2021. A remuneração a atribuir é a correspondente a 80 % da remuneração que legalmente cabe aos vereadores em regime de permanência a tempo inteiro, em regime de exclusividade, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Nota curricular
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Animação Cultural.
Bacharelato em Turismo.
Experiência Profissional:
Técnica Superior na área de Animação Cultural, no Município de Idanha-a-Nova, desde 01 de julho de 2018.
Assistente Operacional na área de Turismo, no Município de Idanha-a-Nova, de 16 de julho de 2007 a 30 de junho de 2018.
Exercício em Cargos Políticos:
Vereadora da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, de 18 de outubro de 2017 a 24 de outubro 2021.
Tesoureira da Junta de Freguesia de Aldeia de Santa Margarida, de outubro de 2013 a setembro de 2017.
Representação em Órgãos Sociais:
Representante do Município de Idanha-a-Nova, na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Natureza e Tejo, de 23 de outubro 2017 a 10 novembro 2021.
Vice-presidente da Assembleia Geral do Clube de Ténis de Idanha-a-Nova, de 20 de janeiro de 2008 a 14 de março de 2010.
22 de novembro de 2021. - O Presidente da Câmara, Eng.º Armindo Moreira Palma Jacinto.
314761598
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4735203.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4735203/aviso-23162-2021-de-15-de-dezembro