Aviso 22281/2021, de 26 de Novembro
- Corpo emitente: Município de Almada
- Fonte: Diário da República n.º 230/2021, Série II de 2021-11-26
- Data: 2021-11-26
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação de adjunto do gabinete de apoio à vereação.
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 43.º (conjugado com o disposto nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro), e no uso dos poderes que me foram delegados pela Senhora Presidente desta Câmara, através do seu Despacho 17/2021-2025, de 03-11-2021, torna-se publico o Despacho 18/2021-2025, proferido, em 4 de novembro de 2021, pela Senhora Presidente desta Câmara:
Considerando que, nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 42.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), constante do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, o Presidente da Câmara pode constituir um Gabinete de Apoio à Vereação.
Considerando que, nos termos do disposto nos números 3 a 5 do artigo 43.º daquele RJAL, os membros do Gabinete de Apoio à Vereação são designados e exonerados pelo Presidente da Câmara, sob proposta dos vereadores, e o exercício das suas funções cessa igualmente com a cessação do mandato do presidente da câmara municipal, e, aos mesmos é aplicável, com as devidas adaptações, o disposto no diploma que estabelece o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo no que respeita a designação, funções, regime de exclusividade, incompatibilidades, impedimentos, deveres e garantias.
Nestes termos, sob proposta do Vereador Nuno Filipe Miragaia Matias, e de acordo com o previsto nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 43.º do, supra citado RJAL, designo como Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, António Francisco Salgueiro, com efeitos à data do presente despacho.
Nota Curricular
1 - Dados Pessoais:
António Francisco Salgueiro
Nascido em 20 de janeiro de 1959
Natural de Lisboa
2 - Habilitações literárias:
3.º Ano do Curso Geral de Administração e Comércio
3 - Experiência Profissional:
1973 - Aprendiz de Impressor
1974 - 1978 - Escriturário Secretaria Nacional dos Sindicatos de Almada e Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Ofícios Correlativos do Distrito de Setúbal
1978 - 1.º Escriturário - METEM, Lda.
1980-1981 - Serviço Militar Obrigatório
2002-2005 - Adjunto da Sra. Governadora Civil do Distrito de Setúbal, nesse âmbito:
Coordenador da Comissão Executiva Distrital de Setúbal do AEPD - Ano Europeu das Pessoas com Deficiência
Responsável pela implementação e coordenação das ações da Candidatura ao Desenvolvimento do Projetos no Âmbito do Ano Europeu das pessoas com deficiência e cofinanciada pela Comissão Europeia e Pelo Estado Português
Responsável pela área da Proteção Civil
Responsável pela Área da Solidariedade, Segurança Social e Segurança Solidária
Responsável pelo apoio às Instituições de Solidariedade Social, Clubes, Coletividades e Cooperativas
Representante do Governo Civil no Plano Regresso
Orientador de 3 Estágios das Licenciaturas do Direito, Investigação Social Aplicada e Bietápica em gestão de Sistemas de Informação
Coordenador das Operações Eleitorais para o Parlamento Europeu de junho de 2004
Responsável pela implementação no Distrito de Setúbal do Programa Escola Aberta 2004-2005
Representante na UMIC - Unidade de Missão Inovação e Conhecimento
Representante na Candidatura da Arrábida a Património Mundial
1983 - Até à atualidade - Técnico Administrativo.
14/11/2021. - A Vereadora dos Recursos Humanos, Higiene Urbana, Ação Social e Educação, Maria Teodolinda Monteiro Silveira.
314753205
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4717052.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4717052/aviso-22281-2021-de-26-de-novembro