Aviso (extrato) 21954/2021, de 22 de Novembro
- Corpo emitente: Município de Cabeceiras de Basto
- Fonte: Diário da República n.º 226/2021, Série II de 2021-11-22
- Data: 2021-11-22
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação do secretário do Gabinete de Apoio à Vereação.
Francisco Luís Teixeira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, torna público que, por seu Despacho 20/2021 de 18 de outubro de 2021 e nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 43.º, alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º, ambos do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e artigo 11.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, foi designado para exercer funções de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, o Senhor Paulo Rui Teixeira Mendes, com efeitos a partir do dia 18 de outubro de 2021.
A remuneração mensal aplicável é igual a 60 % da remuneração base do vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, em regime de exclusividade, nos termos do n.º 3 do artigo 43.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Nota curricular
Nome: Paulo Rui Teixeira Mendes
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 3 de junho de 1979
Habilitações Literárias:
Curso de Técnico de Enologia pela Escola Profissional de Vitivinicultura António Lages Cerqueira - Amarante, concluído em 1997
Experiência Profissional:
De 19 de abril de 2017 a 16 de outubro de 2021 - Secretário no Gabinete de Apoio à Vereação da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
De 3 de outubro de 2016 a 18 de abril de 2017 - Assistente Técnico na Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
De 10 de março de 2015 a 2 de outubro de 2016 - Secretário no Gabinete de Apoio à Vereação da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
De janeiro de 2010 a 9 de março de 2015 - Assistente Operacional na Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
De 2004 a dezembro de 2009 - Contrato de trabalho a termo certo na Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
4 de novembro de 2021. - O Presidente da Câmara, Francisco Luís Teixeira Alves.
314728711
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4716013.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4716013/aviso-extrato-21954-2021-de-22-de-novembro