Sumário: Designa para exercer as funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça José Luis Mota Peres, assistente operacional do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete, José Luis Mota Peres, assistente operacional do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a 1 de maio de 2021.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicação na página eletrónica do Governo.
6 de maio de 2021. - O Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado.
ANEXO
Nota Curricular
Dados biográficos:
Nome: José Luís Mota Peres
Nacionalidade: Portuguesa
Data de nascimento: 16 de setembro de 1971
Habilitações académicas:
12.º Ano de Escolaridade
Carreira/Categoria Profissional:
Assistente Operacional
Formação Profissional:
Relações com o Público; Excel em Windows; Processamento de Texto do Word; Administração Pública - Direito e Deveres do Funcionário; Curso de Condução Ativa e Defensiva; Curso de Segurança e Defesa Pessoal; Curso de Arvorado e Encarregado de Construções; Curso de Defesa Pessoal; Curso de Uso e Porte de Arma de Defesa Pessoal; Curso de Prevention of International Terrorism; Curso Executive e Diplomatic Driving; Curso de Close Protection Officcer - International Bodyguard com o Badge n.º B5063.
Experiência Profissional:
Desde 1 de junho de 2017, exerce funções de motorista na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De 18 de julho de 2016 a 31 de maio de 2017, exerceu funções de motorista no Gabinete da Ministra do Mar;
De 30 de outubro de 2015 a 17 de julho de 2016 exerceu funções de motorista na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De 30 de dezembro de 2013 a 29 de outubro de 2015, exerceu funções de motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Justiça;
De 21 de junho de 2011 a 29 de dezembro de 2013, exerceu funções de motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça;
De 30 de novembro de 2010 a julho de 2011, exerceu funções de motorista na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De novembro de 2009 a novembro de 2010, exerceu funções de motorista no Gabinete do Secretário de Estado da Justiça;
De março de 2007 a novembro de 2009, exerceu funções de motorista na Secretária-Geral do Ministério da Justiça;
De setembro de 2004 a março de 2007, exerceu funções de motorista do Inspetor-Geral do Ministério da Justiça;
De maio de 1994 a setembro de 2004, exerceu funções de motorista do Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional;
De janeiro de 1993 a maio de 1994, exerceu funções de encarregado, no setor privado;
De março de 1991 a janeiro de 1993, exerceu funções de motorista do Almirante General das Forças Armadas.
314217699