Sumário: Designação em regime de substituição do licenciado José Filipe da Silva Sousa para o exercício do cargo de chefe de divisão Financeira.
Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, onde se prevê que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição em caso de vacatura do lugar.
Considerando a vacatura do lugar no cargo de Chefe de Divisão Financeira da Direção-Geral das Autarquias Locais e tornando-se necessário proceder à designação, em regime de substituição, de um Chefe de Divisão até à designação de um novo titular, de modo a assegurar o regular funcionamento dos serviços.
Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e tendo em conta que o licenciado José Filipe da Silva Sousa é reconhecidamente dotado de competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao perfil pretendido para o titular deste cargo, conforme o comprova a nota relativa ao currículo académico e profissional que se anexa e que faz parte integrante do presente despacho:
1 - Designo, em regime de substituição, para o cargo de Chefe de Divisão Financeira da Direção-Geral de Autarquias Locais o licenciado José Filipe da Silva Sousa.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de maio de 2021.
30 de abril de 2021. - A Diretora-Geral, Sónia Ramalhinho.
Nota curricular
Dados Pessoais:
Nome: José Filipe da Silva Sousa
Data de Nascimento: 5 de junho de 1972
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Gestão, pelo ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa (2006).
Formação Profissional:
Frequência de diversos cursos de formação, designadamente nas áreas de Contabilidade Pública - Gestão e Controlo Orçamental, POCP - Plano Oficial de Contabilidade Pública, Liderança Pessoal e Gestão Eficaz do Tempo, SIADAP, Informática na Ótica do Utilizador.
Experiência Profissional:
Desde 6 de junho de 2020: Técnico Superior, integrado no Gabinete Técnico de Fronteiras (GTF), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), para acompanhamento da parte financeira do Framework Partnership Agreement celebrado entre o SEF e a Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira);
De 1 de junho de 2018 a 5 de junho de 2020: Exerceu o cargo de Chefe de Núcleo de Controlo Orçamental (NCO), composto pelas áreas da despesa, receita e tesouraria;
De 1 de junho de 2016 a 31 de maio de 2018: Técnico Superior, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), estando integrado no Núcleo da Frota Automóvel, Instalações e Segurança (NFAIS);
De 7 de setembro de 2015 a 10 de janeiro de 2016: Diretor Executivo em substituição, da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa;
De 16 de junho de 2006 a 31 de maio de 2016: Técnico Superior, no Setor da Contabilidade da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Responsável do Setor da Contabilidade de 2006 até 2016;
De 1 de novembro de 1996 a 15 de junho de 2006: Assistente Administrativo, no Setor da Contabilidade da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Coordenador do processo de implementação do POC-Educação na Faculdade, no âmbito das aplicações Oracle, processo que incluiu todas as unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. Responsável do Setor da Contabilidade desde 2002 até 2006;
De 1 de abril de 1992 a 31 de outubro de 1996: Auxiliar Administrativo, da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.
314200558