Sumário: Nomeação, em regime de comissão de serviço, pelo período de cinco anos, da licenciada Carla Cidália Ribeiro da Costa como administradora do Instituto Politécnico de Bragança.
Considerando que:
a) O Administrador é livremente nomeado e exonerado pelo Presidente;
b) O Administrador do Instituto Politécnico de Bragança deve ser uma pessoa com saber e experiência na área da gestão, com competência para a gestão corrente do Instituto e para a coordenação dos seus serviços.
Nos termos do disposto nos artigos 92.º, n.º 1, alínea l) e 123.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei 62/2007, de 10 de setembro, conjugados com os artigos 27.º, n.º 1, alínea l) e 65.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Bragança, homologados pelo Despacho Normativo 62/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, de 5 de dezembro, alterado pelo Despacho Normativo 2/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 18 de janeiro, bem como no disposto na Lei 2/2004, de 15 de janeiro, nomeio, em regime de comissão de serviço, pelo período de cinco anos, a licenciada Carla Cidália Ribeiro da Costa, como administradora do Instituto Politécnico de Bragança, por ser possuidora de reconhecida competência técnica, aptidão, experiência e formação adequadas ao exercício de funções inerentes ao cargo, conforme atesta o respetivo curriculum vitae e a nota curricular em anexo.
A presente nomeação produz efeitos a 1 de abril de 2021.
ANEXO
Nota Curricular
Dados biográficos
Nome: Carla Cidália Ribeiro da Costa
Data de Nascimento: 01 de maio de 1976
Natural da freguesia de Santo Adrião, concelho de Felgueiras
Habilitações literárias:
Licenciada em Informática de Gestão, pela escola Superior e Tecnologia de Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, em 2004;
Conclusão da parte letiva do Mestrado de Sistemas de Informação pela escola Superior e Tecnologia de Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, em 2017;
Experiência Profissional:
Desempenhou funções de natureza técnica no Núcleo de Projetos do Instituto Politécnico de Bragança, de 14 de fevereiro de 1999 a 28 de abril de 2002;
Foi responsável pela coordenação do Núcleo de Projetos do Instituto Politécnico de Bragança, de 29 de abril de 2002 a 31 de março de 2007;
Foi responsável pela coordenação do Gabinete de Planeamento e Gestão da Qualidade de 02 de abril de 2007 a 28 de fevereiro de 2011;
Exerceu funções de auditora interna do Sistema de Gestão da Qualidade (certificada pela APCER) de 2011 a 2017;
Participou na equipa de elaboração do Orçamento do Instituto Politécnico de Bragança, entre 2014 e 2017;
Foi responsável pela coordenação dos Serviços Académicos do Instituto Politécnico de Bragança, de 01 de março de 2011 a 07 de setembro de 2017.
Exerceu, em regime de comissão de serviço, o cargo de Coordenadora dos Serviços Académicos do Instituto Politécnico de Bragança, direção intermédia de 3.º grau, de 8 de setembro de 2017 até à data.
Integra a Comissão Disciplinar do Instituto Politécnico de Bragança, desde 2018.
6 de abril de 2021. - O Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Prof. Doutor Orlando Isidoro Afonso Rodrigues.
314126679