Sumário: Designa a licenciada Maria Leonor Murjal Silva no cargo de delegada de saúde regional do Alentejo.
O Decreto-Lei 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 135/2013, de 4 de outubro, prevê a designação, por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, dos delegados de saúde regionais.
Neste sentido importa proceder nos termos do decreto-lei supramencionado à designação da Dr.ª Maria Leonor Murjal Silva, assistente graduada sénior da carreira médica de saúde pública, como delegada de saúde regional do Alentejo.
Assim, no uso de competência delegada pela alínea h) do n.º 2 do Despacho 11199/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 13 de novembro de 2020, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 135/2013, de 4 de outubro, determino o seguinte:
1 - Designar, em comissão de serviço, por um período de três anos, renovável por iguais períodos, a licenciada Maria Leonor Murjal Silva, assistente graduada sénior da carreira médica de saúde pública, no cargo de delegada de saúde regional do Alentejo, por proposta da diretora-geral da Saúde e com parecer favorável do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P., reunindo os requisitos legais, perfil, competência e aptidão para o provimento do cargo, conforme resulta da súmula curricular, em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2 - O presente despacho produz efeitos a 5 de março de 2021.
5 de março de 2021. - O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.
ANEXO
Nota curricular
Maria Leonor Murjal da Silva.
Data de nascimento: 1956-07-12
Filiação: António Carraça Silva e Maria Leonor Rodrigues Murjal.
Naturalidade: Socorro/Lisboa.
Categoria: assistente graduada sénior da carreira especial médica/saúde pública.
Exerceu funções como interna do internato Geral, no Hospital Distrital de Cascais, no período de 01-01-1983 a 31-01-1986.
Foi colocada na Administração Regional de Saúde de Setúbal, como interna do internato Complementar de Saúde Pública, em 01-02-1986, em contrato administrativo de provimento.
Terminou com aproveitamento o respetivo internato em 19-03-1990, data em que obteve o Grau de Especialista em Saúde Pública, tendo-se mantido em funções como Assistente Eventual, a aguardar concurso de provimento, até 31-05-1995.
No período de 01-06-1995 a 31-08-1997, exerceu funções na Sub-Região de Saúde de Évora, como Assistente Eventual de Saúde Pública, em regime de contrato administrativo de provimento, na sequência de concurso.
Em 01-09-1997, foi colocada na Sub-Região de Saúde, como Assistente da Carreira Médica em Saúde Pública, na sequência de concurso de provimento.
Foi transferida para a Sub-Região de Saúde de Lisboa, em 04-10-1999.
Foi aprovada no concurso de habilitação ao Grau de Consultor de Saúde Pública, com efeitos a 07-01-2000, tendo sido nesta data, integrada na categoria de Assistente Graduada da Carreira Médica de Saúde Pública.
No período de 01-04-2007 a 31-12-2008, exerceu funções em regime de requisição, no Alto Comissariado da Saúde, na Coordenação Nacional para a infeção VH/SIDA.
Em 01-01-2009, regressou à ex-Sub-Região de Saúde de Lisboa, tendo desempenhado funções como Coordenadora do Programa de Doenças Oncológicas.
Em 04-04-2011 na sequência de concurso interno geral de provimento, foi integrada na categoria de Assistente Graduado Sénior, da Carreira Especial Médica, área de Saúde Pública, tendo sido colocada na Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Em 01-09-2011, foi autorizada a mobilidade interna para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Em 01-06-2012, cessou a referida mobilidade, tendo regressado à Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
314045102