Sumário: Designa Maria Dulce Garcia Rodrigues para exercer as funções de secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012 de 20 de janeiro designo para exercer as funções de secretária pessoal do meu Gabinete Maria Dulce Garcia Rodrigues, assistente técnica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012 de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 6 de novembro de 2020.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
19 de novembro de 2020. - O Secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Miguel Furtado Pinheiro.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Maria Dulce Garcia Rodrigues.
Data de nascimento: 9 de novembro de 1967.
Habilitações literárias: 12.º ano de escolaridade na área de Científico-Naturais.
2 - Habilitações profissionais e pessoais:
Cursos profissionais:
Datilografia, Sistema Operativo MS-DOS 3.0, Lotus 123 - Folha de Cálculo, Dbase III Plus - Base de Dados, Processador de Texto "Write, Introdução à Informática e MS-DOS, Windows 3.1 e Word 2.0 para Windows, Windows 3.1 - Iniciação e Rede Windows 95 - Iniciação e Rede, Acesso AS/400 c/ Client Access for Windows 95, Powerpoint, Smart Docs, Inglês Para Contactos Com O Público - I e II - Atender O Público, Inglês Básico I, Curso de Protocolo Protocolo I e II.
Cursos pessoais: Atendimento ao Público e Comportamento Profissional
3 - Experiência profissional:
De 26/10/2019 a 06/11/2020 - exerceu funções de secretária pessoal do Secretário de Estado do Planeamento;
De 26/02/2019 a 26/10/2019 - exerceu funções de secretária pessoal do Ministro do Planeamento;
De 04/09/2017 até 18/02/2019 - exerceu funções de apoio técnico-administrativo ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas, designada pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão;
De 21//08/2017 a 01/09/2017 - exerceu funções de secretariado e apoio técnico administrativo à diretora do Departamento de Instrumentos Financeiros (DIF), do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;
De 17/07/2017 a 19/08/2017 - exerceu funções de secretariado e apoio técnico-administrativo ao chefe de divisão de Contratação e Logística (DCL), do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;
De 26/11/2015 a 14/07/2017 - exerceu funções de secretária pessoal Gabinete do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural;
De 30/10/2015 a 25/11/2015 - exerceu funções de secretariado de apoio técnico administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Mar;
De 17/07/2013 a 29/10/2015 - exerceu funções de secretariado de apoio técnico administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Mar;
De 01/01/2012 a 17/09/2013 - exerceu funções de secretariado de apoio técnico administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura e do Mar;
De 13/07/2011 a 01/01/2012 - exerceu funções de secretariado de apoio técnico administrativo aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território;
De 09/11/2009 a 13/07/2011 - exerceu funções de secretariado, assessoria de apoio e arquivo, no Gabinete do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;
De 27/06/2005 a 09/11/2009 - exerceu funções de apoio administrativo, no Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional;
De 17/07/2004 a 27/06/2005 - exerceu funções de secretariado de apoio aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas - do Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas;
De 31/10/2003 a 17/07/2004 - exerceu funções de secretariado de apoio aos adjuntos do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas, do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;
De 25/08/2003 a 31/10/2003 - exerceu funções de secretariado ao coordenador da Estrutura de Emergência Central e ao Encarregado de Missão, dependendo diretamente do Gabinete do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;
De 08/05/1997 até 22/08/2003 - secretariou e prestou apoio técnico-administrativo na Divisão de Relações Públicas da ex-Direção-Geral dos Recursos Florestais;
De 06/03/1996 até 08/05/1997 - secretariou e prestou apoio técnico-administrativo na Divisão de Planeamento, do Ex-Instituto Florestal;
De 03/11/1987 até 05/03/1996 - secretariou a gestora e o gestor do Subprograma do
PEDAP - PAF - Lisboa e Vale do Tejo, da ex-Direção-Geral das Florestas;
A 03/11/1987 - iniciou funções como tarefeira na Direção-Geral das Florestas; pertencendo à presente data ao mapa de pessoal do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, como Assistente Técnica.
313869512