Sumário: Designa como chefe da equipa multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Auditoria a trabalhadora Dr.ª Maria do Sameiro Fernandes Martins.
Nos termos e para os efeitos do n.º 5, do artigo 12.º, do Decreto-Lei 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, torna-se público que, por em deliberação do Órgão Executivo, tomada em reunião de Câmara Municipal realizada em 29/05/2020 ante proposta do Sr. Presidente da Câmara datada de 26 de maio de 2020, foi designada, como Chefe da Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Auditoria, pelo período de 3 anos e com efeitos a 5/06/2020, a trabalhadora pertencente ao Mapa de Pessoal deste Município Dr.ª Maria do Sameiro Fernandes Martins. Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, o estatuto remuneratório do Chefe de Equipa Multidisciplinar é equiparado ao do Diretor de Departamento Municipal - dirigente intermédio de 1.º grau.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do trabalhadora designada
Maria do Sameiro Fernandes Martins
Nascida em 5 de janeiro de 1961
1 - Habilitação Académica de Base - Licenciatura em Administração Pública Regional e Local pela Universidade do Minho desde 1987.
2 - Habilitação Académica Complementar à Habilitação Académica de Base: Curso de gestão pública na administração local - GEPAL; Técnica de contas inscrita na OCC desde 1999.
3 - Sinopse de Experiência Profissional com relevância para o cargo:
No Município de Fafe:
Técnica Superior - 03/06/1991
Chefe da divisão municipal de gestão financeira de 05/09/1994 a 31/07/2012
Diretora do departamento de gestão financeira e informática de 01/08/2012 a 05/06/2019;
Chefe da divisão de gestão financeira de 06/06/2019 a 04/06/2020
Membro do Conselho Financeiro da AMAVE - Associação de Municípios Vale do Ave em representação da CMF, desde 1999.
Noutras entidades:
De 1980 a 1989 exercício da atividade docente em diferentes níveis de ensino e exercício de funções administrativas em estabelecimentos de ensino.
Publique-se no Diário da República.
19 de junho de 2020. - O Presidente da Câmara, Raul Jorge Fernandes da Cunha, Dr.
313357332