Sumário: Designa, em regime de substituição até à conclusão do respetivo procedimento concursal, no cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos, a licenciada Isabel Maria Santos Carrôlo.
Considerando que o cargo de direção intermédia de 2.º grau da Divisão de Recursos Humanos se encontra vago, bem como a necessidade de assegurar o normal funcionamento da referida Divisão, prevista na estrutura orgânica flexível do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, constante do artigo 4.º do Despacho 12182/2014, de 25 de setembro, alterado pelos Despachos n.os 3700/2018, de 6 de abril, que o republicou, e 1102/2020, de 24 de janeiro.
Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, verificando-se todos os requisitos legais exigidos, designo, em regime de substituição até à conclusão do respetivo procedimento concursal, no cargo de chefe da Divisão de Recursos Humanos, a licenciada Isabel Maria Santos Carrôlo, com efeitos a 1 de fevereiro de 2020.
A nomeada possui o perfil, a experiência e os conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta da nota curricular anexa ao presente despacho.
29-01-2020. - O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
Nota Curricular
Nome: Isabel Maria Santos Carrôlo
I - Habilitações académicas:
Licenciatura em Direito, Universidade Autónoma de Lisboa (1996);
Pós-graduação em Relações de Trabalho, Universidade Autónoma de Lisboa (2011).
II - Experiência profissional:
Desde 04.04.2019 - Chefe de Divisão de Apoio Legislativo e Assuntos Jurídicos do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), em regime de substituição;
De 12.11.2018 a 03.04.2019 - Técnica superior na Divisão de Recursos Humanos do GPP;
De 01.06.2015 a 11.11.2018 - Advogada da Direção de Serviços Jurídicos da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A., em regime de cedência de interesse público;
De 01.05.2014 a 31.05.2015 - Técnica superior na Divisão de Apoio Legislativo do Gabinete de Planeamento e Políticas;
De 01.04.2013 a 31.04.2014 - Coordenadora do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos do Instituto de Gestão Financeira para o Desenvolvimento Regional, em regime de substituição;
De abril de 2012 a abril de 20103 - Jurista da Direção de Serviços Jurídicos do Gabinete de Planeamento e Políticas, do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território;
De 01.04.2011 a 01.09.2011 - Chefe de Divisão da Divisão de Planeamento, Avaliação e Recursos Humanos, da Direção de Serviços de Sistemas e Informação e Gestão, do Gabinete de Planeamento e Políticas, em regime de substituição;
De 25.08.2008 a 31.03.2011 - Técnica Superior da Direção de Serviços Jurídicos do Gabinete de Planeamento e Políticas;
De 12.2007 a 04.2008 - Coordenadora do Núcleo de Gestão Técnica, do Gabinete de Recursos Humanos, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;
De 14.01.2002 a 24.08.2008 - Técnica superior do Núcleo de Gestão Técnica do Departamento de Recursos Humanos do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;
De 04.1999 a 01.2002 - Exercício de advocacia.
III - Formação profissional relevante: Revisão do Código dos Contratos Públicos (AO 2017); Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (INA 2014), Certified ISO/IEC 27001 Foundation; Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas (SINASE 2009); Articulação do SIADAP com o Balanced Scorecard (INA 2008).
312979258