Sumário: Designa para exercer as funções de secretária pessoal do Gabinete Maria João Espinheira Tomás.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal do meu Gabinete Maria João Espinheira Tomás, assistente técnica da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, com efeitos a 26 de outubro de 2019.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
21 de dezembro de 2019. - O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Nota curricular
Nome: Maria João Espinheira Tomás
Data de nascimento: 1 de maio de 1964
Formação académica:
12.º ano de escolaridade (Curso 2) - concluído em julho de 1981.
Formação profissional:
Curso de Computadores e Programação - Instituto Nacional Estudos Sociais e Profissionais;
Curso de Informática Especializada - Instituto Nacional Estudos Sociais e Profissionais;
Curso de Arquivo - Centro de Estudos para o Desenvolvimento Regional e Local;
Curso de Regime de Férias, Faltas e Licenças - Instituto Nacional de Administração;
Curso de «O Concurso de Pessoal na Administração Pública» - Instituto Nacional de Administração.
Experiência profissional
De 26 de novembro de 2015 a 25 de outubro de 2019 - Secretária pessoal do Ministro da Educação, no XXI Governo Constitucional;
De 30 de outubro de 2015 a 25 de novembro de 2015 - Secretária pessoal da Ministra da Educação e Ciência, no XX Governo Constitucional;
De 21 de junho de 2011 a 29 de outubro de 2015 - Secretária pessoal do Ministro da Educação e Ciência, no XIX Governo Constitucional;
De 26 de outubro de 2009 a 20 de junho de 2011 - Secretária pessoal da Ministra da Educação, no XVIII Governo Constitucional;
De 15 de março de 2005 a 25 de outubro de 2009 - Secretária pessoal do Secretário de Estado da Educação, no XVII Governo Constitucional;
De julho de 2004 a março de 2005 - Secretária pessoal da Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior, no XVI Governo Constitucional;
De 1 de maio de 2004 a 17 de julho de 2004 - Secretária pessoal da Ministra da Ciência e do Ensino Superior, no XV Governo Constitucional;
De 12 de fevereiro de 1997 e até 30 de abril de 2004, funções administrativas na Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, do Ministério da Defesa Nacional, de 29 de janeiro de 1987 a 11 de fevereiro de 1997 no Ministério da Educação e de agosto de 1984 a 28 de janeiro de 1987, na empresa Almeida Gomes Nogueira, Lda.
312898809