Sumário: Designa Rui Manuel Jacinto Teixeira dos Santos motorista do Gabinete do Ministro do Planeamento.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de motorista no meu Gabinete Rui Manuel Jacinto Teixeira dos Santos, motorista da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 26 de outubro de 2019.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
6 de dezembro de 2019. - O Ministro do Planeamento, Ângelo Nelson Rosário de Souza.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Rui Manuel Jacinto Teixeira dos Santos.
Data de nascimento: 22 de março de 1966.
2 - Habilitações académicas:
12.º Ano de Escolaridade - Curso Técnico de Informática.
3 - Experiência profissional:
Motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do XXI Governo Constitucional de 17/10/2018 a 25/10/2019.
Motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente do XXI Governo Constitucional de 20/09/2017 a 16/10/2018.
Motorista de ligeiros na ARH - Administração Regional Hidrográfica, de 01 de setembro de 2016 a 19 de setembro de 2017.
Motorista de ligeiros na Direção de Serviços Gerais do Instituto da Água - Ministério da Agricultura, Ambiente e Ordenamento do Território, de 22 de junho de 2011 a 30 de agosto de 2016.
Motorista de ligeiros no P.O.V.T - Programa Operacional de Valorização do Território - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, de 18 de janeiro de 2010 a 21 de junho de 2011.
Motorista de ligeiros no Instituto da Água - Ministério do Ambiente, de 29 de setembro de 2009 a 17 de janeiro de 2010.
Motorista de ligeiros no Gabinete do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor - Ministério da Economia, de 11 de agosto de 2008 a 28 de setembro de 2009.
Motorista de ligeiros no Gabinete da Presidência do Instituto da Água - Ministério do Ambiente, de 03 de fevereiro de 2003 a 08 de agosto de 2008.
Motorista de ligeiros na Secretaria-Geral do Ministério da Economia, de 02 de junho de 1999 a 30 de janeiro de 2003.
Motorista de ligeiros no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia - Ministério da Economia, de 27 de novembro de 1997 a 01 de junho de 1999.
Motorista de ligeiros no Gabinete do Ministro da Economia - Ministério da Economia, de 27 de março de 1996 a 25 de novembro de 1997.
Motorista de ligeiros no Gabinete do Ministro da Economia - Ministério da Economia, de 01 de novembro de 1995 a 22 de março de 1996.
Motorista de ligeiros na Direção-Geral da Indústria - Ministério da Indústria e Energia, de 21 de dezembro de 1990 a 30 de outubro de 1995.
312904778