Sumário: Designa Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes para exercer as funções de adjunto no Gabinete.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu gabinete Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes, com efeitos a partir de 26 de outubro de 2019.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
18 de novembro de 2019. - O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Soeiro de Matos Fernandes.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Mário Luís da Silva Ribeiro Fernandes.
Data de nascimento: 22 de julho de 1967.
2 - Habilitações académicas:
Curso de jornalismo do Cenjor - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas.
3 - Experiência profissional:
Entre 15 de outubro de 2018 e 25 de outubro de 2019, foi adjunto no gabinete do Ministro do Ambiente e da Transição Energética do XXI Governo Constitucional.
Entre 7 de dezembro de 2015 e 14 de outubro de 2018, foi adjunto no gabinete do Ministro do Ambiente do XXI Governo Constitucional.
Responsável de Comunicação da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior - Lisboa.
Assessor de imprensa da Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social do XVIII Governo Constitucional.
Assessor de imprensa do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas do XVII Governo Constitucional.
Fundador e editor de Internacional da Revista Focus.
Assessor de imprensa do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro do XIII Governo Constitucional.
Jornalista, editor das manhãs e grande repórter da Rádio Renascença.
Foi corresponsável pelo programa Renascença em África. Acompanhou os conflitos armados em Angola, Guiné-Bissau e Zaire.
312775331