Sumário: Designação de José Joaquim André Corrente para exercer as funções de motorista do Gabinete do Ministro da Administração Interna.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012 de 20 de janeiro designo para exercer as funções de motorista do meu Gabinete, José Joaquim André Corrente.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a partir de 26 de outubro de 2019.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
6 de novembro de 2019. - O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.
Nota Curricular
I - Identificação:
Nome: José Joaquim André Corrente
Data de nascimento: 31/01/1974
Natural: Tours, França
Nacionalidade: Portuguesa
II - Habilitações Literárias:
12.º Ano
Frequência do Curso de Línguas e Literaturas Modernas, Português/Francês da Universidade Clássica de Lisboa
Frequência do Curso de Estudos Europeus da Universidade Aberta.
III - Atividade Profissional:
2002 a 2004 - Motorista do Secretário de Estado do Ambiente.
2004 a 2005 - Motorista do Secretário de Estado do Ordenamento do Território.
2005 a 2009 - Motorista do Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional.
2009 a 2011 - Motorista da Ministra do Ambiente.
7 de julho a 22 de abril de 2013 - Motorista do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna.
22 de abril de 2013 a 30 de outubro de 2015 - Motorista do Secretário de Estado das Finanças.
30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 - Motorista do Secretário de Estado das Finanças
Novembro de 2015 a outubro de 2017 - Motorista do Ministro-Adjunto
Outubro de 2017 até à presente data - Motorista do Ministro da Administração Interna
IV - Formação Profissional:
Curso de condução do corpo de Segurança Pessoal da PSP.
Socorrista de Cruz Vermelha
Curso de Procedimentos de Segurança em edifícios.
312746374