Sumário: Concessão de licenças sem remuneração aos trabalhadores João Pedro Meireles Martins, assistente técnico, António Jorge Pires Teixeira e Maria Clara Vilela Barroso, assistentes operacionais.
Para os devidos e legais efeitos torna-se público que foram concedidas licenças sem remuneração ao abrigo do n.º 1 dos artigos, 280.º e 281.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, aos trabalhadores a seguir indicados:
Por despacho de 2 de agosto de 2019 ao trabalhador, João Pedro Meireles Martins, assistente técnico, com início a 5 de agosto de 2019 a 4 de agosto de 2020.
Por despacho de 26 de julho de 2019 ao trabalhador, António Jorge Pires Teixeira, assistente operacional, com início a 9 de agosto de 2019 a 31 de outubro de 2019.
Por despacho de 2 de agosto de 2019 à trabalhadora, Maria Clara Vilela Barroso, assistente operacional, com início a 4 de agosto de 2019 a 3 de agosto de 2020.
27 de setembro de 2019. - O Presidente da Câmara, Humberto da Costa Cerqueira.
312651174