Sumário: Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a que corresponde a carreira e categoria de assistente operacional - área de atividade de jardineiro.
Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna público que, na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento tendo em vista a ocupação, por tempo indeterminado, de 04 postos de trabalho não ocupados do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria (ref. pccr.002.2018), foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores abaixo mencionados, a que corresponde a carreira e categoria de assistente operacional - área de atividade de jardineiro, e a 4.ª posição remuneratória da categoria - nível remuneratório 4 da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, estando os contratos sujeitos a um período experimental de 90 dias, conforme de seguida se indica:
a) Em 30 de abril de 2019 foram celebrados, com efeitos ao dia 01 de maio de 2019, contratos de trabalho com os candidatos Agostinho José Penela de Jesus, Vera Lúcia Santos Oliveira e Vítor Manuel Vitória Duarte;
b) Em 28 de junho de 2019 foi celebrado, com efeitos ao dia 01 de julho de 2019, contrato de trabalho com a candidata Milene da Silva Pereira.
Mais torna público que foi designado, para efetuar o respetivo acompanhamento e avaliação dos períodos experimentais, o júri a seguir identificado, sendo o presidente do júri substituído, nas suas faltas e impedimentos, pela primeira vogal efetiva:
i) Presidente: O Chefe da Divisão de Manutenção e Conservação, Sr. Eng.º Luís da Silva Oliveira;
ii) Vogais efetivos: A Técnica Superior, Sr.ª Eng.ª Marta Silva Teves, e o Encarregado Operacional, Sr. Joaquim José Rodrigues Pereira;
iii) Vogais Suplentes: O Coordenador Técnico, Sr. Alexandre Silva Fontes, e o Técnico Superior, Sr. Dr. Luís Duarte Tavares.
1 de julho de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal, Raul Castro.
312430449