Considerando a cessação da comissão de serviço da licenciada Sara Maria de Sousa Janota e atendendo à necessidade de assegurar o normal funcionamento dos serviços, urge nomear o titular para o cargo de direção intermédia do 1.º grau, em regime de substituição para a Direção de Serviços de Supervisão Geral dos Serviços de Ação Social da Universidade de Évora.
Nesse sentido, ao abrigo das disposições conjugadas, nomeadamente na alínea l) do n.º 1 do artigo 92.º do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, aprovado pela Lei 62/2007, de 10 de setembro, no artigo 6.º e na alínea k) do n.º 1 do artigo 23.º dos Estatutos da Universidade de Évora e do n.º 1 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicado em anexo à Lei 64/2011, de 22 de dezembro, na sequência da decisão do Conselho de Gestão de 17/09/2014, nomeada por despacho da Reitora da Universidade de Évora de 7/10/2014, em regime de substituição, a mestre Ana Cristina Gonçalves Coelho Centeno para o cargo de Diretora de Serviços de Supervisão Geral dos Serviços de Ação Social da Universidade de Évora, com efeitos a 17/10/2014. A dirigente nomeada reúne os requisitos legais exigidos para o provimento no cargo.
Súmula curricular
Nome: Ana Cristina Gonçalves Coelho Centeno
Habilitações académicas:
Mestrado em Sociologia, Universidade de Évora, 2013
Licenciatura em Engenharia Agrícola, Universidade de Évora, 1995
Formação complementar relevante:
Gestão da Crise e Mudança Organizacional, INA, 2014;
Inovação Estratégica e Inteligência Competitiva, INA, 2014;
Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP, 2008;
Certificado de Avaliadora da Inclusividade - Programa INCLUI, 2008;
Business Process Management, Link Consulting, 2011;
A tramitação do procedimento concursal, INA, 2009;
Código dos Contratos Públicos, INA, 2008;
Utilização do Sistema de Gestão Documental da Universidade de Évora, Universidade de Évora, 2008;
Planeamento e Controlo, Universidade de Évora, 2006;
Avaliação do Desempenho, Universidade de Évora, 2004;
Relação Jurídica de Emprego Público, Universidade de Évora, 2004;
A importância do Grupo nas Relações Interpessoais, Universidade de Évora, 2004;
Assertividade no Relacionamento Interpessoal, Universidade de Évora, 2004;
Cooperação no Trabalho em Equipa, Universidade de Évora, 2003;
Configuração de Aplicações na Óptica do Utilizador, Universidade de Évora, 2003;
Avaliação do Desempenho, Universidade de Évora, 2002;
Liderança de Equipas de Trabalho, Universidade de Évora, 2001;
Gestão Estratégica, UNIVERSUS, 2001;
7.º Congresso Nacional da Administração Pública: "Estado e Administração na Resposta à Crise, INA, 2009;
Seminário "Universidade e Formação: Desafios e Novos Rumos", Universidade de Évora, 2009.
5.ª Jornada INA para Chefias e Quadros Administrativos, INA, 2008;
Seminário de Alta Direção, INA, 2005;
Novo Modelo de Avaliação do Desempenho dos Funcionários Públicos, INA, 2004;
Carreira e categoria: Técnica superior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do mapa de pessoal da Universidade de Évora desde 13 de maio de 2002.
Cargos mais relevantes:
Desde 12 de maio de 2014, Secretária dos Serviços da Reitoria da Universidade de Évora;
De 8 de março de 2010 até 11 de maio de 2014, Chefe de Gabinete do Reitor da Universidade de Évora;
De 12 de agosto de 2010 até 11 de maio de 2014, Coordenadora do secretariado do Conselho Cientifico, do secretariado da Vice e Pró-reitoria, do Gabinete do Reitor, do Gabinete do Administrador e do Secretariado Central;
De 7 de abril de 2008 a 7 de março de 2010, Secretária da Escola Superior de Enfermagem de S. João de Deus da Universidade de Évora;
De 3 de abril de 2006 a 6 de abril de 2008 integra o Gabinete Mendeliev, em acumulação com as funções de Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante;
Em 23 de maio de 2005 nomeada membro da Comissão de Acompanhamento de Atribuição de Ajudas Técnicas da Universidade de Évora;
De 1 de março de 2004 a 6 de abril de 2008, nomeada Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade de Évora.
16/10/2014. - O Administrador da Universidade de Évora, Rui Manuel Gonçalves Pingo.
208167525