Considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 112/2014, de 1 de junho, tanto na Lei Orgânica do Ministério da Administração Interna aprovada pelo Decreto-Lei 126-B/2011, de 29 de dezembro, como no Decreto Regulamentar 29/2012, de 13 de março, que aprovou a orgânica da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna;
Considerando, ainda as alterações operadas pela Portaria 145/2014, de 16 de julho que veio reorganizar as estruturas nucleares da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, bem como o Despacho 11088-A/2014, de 28 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 1 de setembro de 2014, que estabelece as unidades orgânicas flexíveis da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna;
Atendendo à necessidade de assegurar o normal funcionamento dos serviços, em função da estrutura orgânica aprovada, nomeio, em regime de substituição, nos termos das disposições conjugadas do n.º 4 do artigo 2.º e artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, (Estatuto do Pessoal Dirigente), na sua atual redação e de acordo com a alínea b) doa artigo 1.º e artigo 5.º do Despacho 11088-A/2014, de 28 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 167, de 1 de setembro de 2014, para o exercício do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão de Aprovisionamento e Logística, a Licenciada Fátima dos Santos Tavares Justino, cuja síntese curricular se anexa.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de novembro de 2014.
27 de outubro de 2014. - O Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna, Carlos Palma.
Nota Biográfica
Nome: Fátima dos Santos Tavares Justino.
Data de Nascimento/Naturalidade - 10 de outubro de 1969, Rio de Janeiro.
I - Formação Académica e Profissional:
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Lusófona em 2000;
Parte Curricular do Mestrado em Administração Pública, na Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em 2001;
Curso de Especialização em Gestão Documental, pelo Instituto Nacional de Administração em 2006;
Certificado de aptidão profissional como formador em 16 de setembro de 2006.
II - Experiência Profissional:
De 1 de outubro de 2012 a 31 de outubro de 2014 - Chefe da Divisão de Aprovisionamento e Património do IPDJ, IP, em regime de substituição.
De 15 de setembro de 2010 a 30 de setembro de 2012 - Técnica superior do mapa de pessoal da ex-Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas;
De 1 de agosto de 2008 a 14 de setembro de 2010 - Técnica superior do mapa de pessoal da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária;
De 1 de fevereiro de 2005 a 31 de julho de 2008 - Técnica superior do quadro de pessoal da Direção-Geral de Viação;
De 19 novembro de 2001 a 31 de janeiro de 2005 - Técnica profissional, em regime de requisição, na Direção-Geral de Viação;
De 06 de janeiro de 1996 a 18 de novembro de 2001 - Técnica profissional no Instituto de Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social;
De 30 de novembro de 1990 a 05 de janeiro de 1996 - Assistente administrativa, em regime de Contrato Administrativo de Provimento, no Instituto de Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social.
208190789