Deliberação (extrato) n.º 1223/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, alterada pela Portaria 191/2015, de 29 de junho, e do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo, de 16 de outubro de 2018, foi nomeada, em regime de substituição e até à conclusão do respetivo procedimento concursal para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, a licenciada Paula Maria de Araújo Monteiro, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Coordenadora de Núcleo do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional de Braga da Delegação Regional do Norte, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 1 de novembro de 2018.
Nota Curricular
Paula Maria de Araújo Monteiro, nascida a 1 de setembro de 1970.
Licenciada em Contabilidade e Finanças Públicas, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Licenciatura concluída em 2000.
Bacharel em Contabilidade e Administração, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto - Bacharelato concluído em 1993;
Ingressou no IEFP em agosto de 1995, na sequência de concurso de ingresso, tendo exercido funções como técnica até junho de 2001 e como técnica superior (desde julho de 2001 até à presente data).
Desde 6 de março de 2018 encontra-se a desempenhar funções no âmbito das atribuições do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional de Braga.
No período compreendido entre 22 de fevereiro de 2016 e 5 de março de 2018, exerceu funções no Serviço de Emprego de Braga.
De 11 de dezembro de 2012 a 21 de fevereiro de 2016 exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional de Braga.
No período compreendido entre setembro de 2007 e 10 de dezembro de 2012, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão do Centro de Formação Profissional de Braga.
No período compreendido entre 1993 e 1995, foi Técnica de Contabilidade em empresa do setor privado.
Inscrita como Contabilista Certificada desde 1993.
2018-10-22. - A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ana Paula Gonçalves Antunes.
311752941