Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º, da Lei 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que por Despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Moreira, datado de 10 de agosto 2018, foi designada para exercer em comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão Municipal Policial, Maria Aurora Alves dos Anjos Silva, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Formação académica:
Licenciada em Direito pela Universidade Lusófona do Porto.
Experiência profissional:
Comissária da Polícia de Segurança Pública/Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR).
Como Oficial da PSP e no Comando Metropolitano do Porto, desempenhou os seguintes cargos/funções:
Comandante da 15.ª Esquadra, Foz, de 28-07-1997 a 09-08-2000;
Comandante da Esquadra de Vila Nova de Gaia, de 01-10-2000 a 30-04-2002;
Chefia Núcleo de Operações/ Área de Operações e Segurança do COMETPOR/PSP de 01-05-2002 a 03-10-2002;
Chefia Secção Relações Públicas do COMETPOR de 04-10-2002 a 04-09-2005;
Adjunta do Comandante da 3.ª Divisão do COMETPOR de 05-09-2005 a 18-06-2006;
Chefe de Secção do Núcleo de Deontologia e Disciplina do COMETPOR, de 19-06-2006 a 30-09-2009;
Comandante da Esquadra de Vila Nova de Gaia, de 01-10-2009 a 08-07-2012;
Assessora Área Operacional/Coordenadora do MIPP da Divisão Policial de Vila Nova de Gaia, de 09-07-2012 a 17-08-2014;
Assessora Área Operacional DPVNG Comandante da Esquadra Trânsito de 18-08-2014 a 31-08-2015;
Ingressou na Polícia Municipal do Porto em 01-09-2015.
Formação Profissional:
Curso Formação do Sistema Estratégico de Informação.
Curso de Direito Penal.
Curso de Direito Processual Penal.
Curso de Direito Disciplinar.
Curso Processo Disciplinar.
Curso de Gestão de Ocorrências.
Formação Programa Integrado Policiamento de Proximidade.
Formação Temática Violência Doméstica.
Formação "Idosos vítimas de crime e violência".
2018-09-27. - A Diretora de Departamento Municipal de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
311733177