1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de apoio técnico administrativo no meu gabinete, Maria de Fátima de Almeida Rodrigues Lemos, assistente técnica do mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Ministério do Mar, com efeitos a partir de 15 de outubro de 2018.
2 - Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
11 de outubro de 2018. - O Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Nota Curricular
Maria de Fátima de Almeida Rodrigues Lemos
Data de Nascimento: 19 de janeiro de 1957
Habilitações Literárias: 5.º ano (antigo) do Curso Geral de Administração e Comércio - equivalente ao 2.º ano do Curso Complementar de Contabilidade e Administração (11.º ano), para fins exclusivamente profissionais, conforme circular n.º 3/72 de 30 de junho.
Categoria: Assistente Técnica
Experiência Profissional:
De 01/05/2015 até à presente data, exerceu funções no GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, na Direção de Serviços de Programação Orçamental e de Administração Geral na Divisão Financeira e de Administração.
De 01/12/2010 a 30/04/2015 - desempenhou funções na DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais, na área de Recursos Humanos, no secretariado da Direção-Geral e na área Financeira.
De 01/06/2001 a 30/11/2010 - exerceu funções no Instituto Português da Droga e da Toxicodependência, nas áreas dos Recursos Humanos e Contabilidade.
De 01/10/1993 a 31/01/2000 - exerceu funções de Diretora de Produção na empresa Menezes & Abecassis, Lda.
De 1990 a setembro de 1993 exerceu atividade comercial como Sócio-gerente na empresa Guedes & Lemos - Sociedade Portuguesa de Confeções, Lda.
De 1987 a 1990 - exerceu funções de Secretária do Presidente do Instituto Rainha Dona Leonor.
De 1979 a 1987 - exerceu funções de Telefonista/Rececionista, como 2.ª escriturária, na empresa Amigos do Livro.
311724015