Nomeação do Diretor Executivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Considerando que, nos termos do disposto no artigo 42.º, n.º 1, dos Estatutos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 28 de maio de 2018, em anexo ao Despacho 5323-A/2018 do Reitor da Universidade de Lisboa, o Diretor Executivo é livremente nomeado e exonerado pelo Diretor,
Considerando que o mestre Luís António Martins Pais Pereira possui o perfil, experiência e conhecimentos, bem como a formação profissional adequados ao exercício do cargo de Diretor Executivo desta escola, conforme resulta da nota curricular anexa,
Cumpridas as formalidades legais e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e da referida norma estatutária, nomeio, em regime de comissão de serviço, o mestre Luís António Martins Pais Pereira como Diretor Executivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com efeitos a 9 de julho de 2018.
9 de julho de 2018. - O Diretor, Prof. Doutor Fausto J. Pinto.
Nota Curricular de Luís António Martins Pais Pereira
Luís António Martins Pais Pereira, natural de Lisboa, nasceu a 15 fevereiro de 1960.
Formação Académica:
Mestre em Administração e Políticas Públicas (2002), pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, com a Dissertação de Mestrado: «As Políticas Públicas e a Sociedade da Informação», com a orientação científica da Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, com a classificação final de Muito Bom por unanimidade.
Pós -Graduado em Gestão de Recursos Humanos (1991), pelo Instituto Superior de Gestão.
Parte escolar do Mestrado em História Cultural e Política (1985), pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Licenciado em História (1982), pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a classificação final de 16 valores.
Formação Profissional:
CAGEP - Curso avançado de gestão pública (2011), Instituto Nacional de Administração Pública, 19 de setembro a 15 de novembro de 2011;
Seminário de Alta Direção (2005), Instituto Nacional de Administração Pública, de 7 a 11 de novembro de 2005, com a duração de 40 horas.
Cargos e funções:
Diretor Executivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, desde 4 de abril de 2014;
Secretário Coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, de 2 de novembro de 2009 a 3 de abril de 2014;
Diretor de Serviços Académicos da Reitoria da Universidade de Lisboa, de 1 de maio de 2001 a 1 novembro de 2009;
Chefe de Divisão dos Serviços Administrativos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de abril de 1999 a abril de 2001;
Responsável pelo Gabinete de Gestão da Informação, gabinete de apoio ao Conselho Diretivo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de novembro de 1993 a abril de 1999;
Diretor da Academia de Música de St. Cecília, escola privada de ensino integrado (académico e musical, em regime de semi-internato do nível pré-escolar ao 12.º ano) declarada Instituição de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, de setembro de 1987 a outubro de 1993;
Docente do ensino básico 2.º e 3.º ciclo e do ensino secundário, de outubro de 1982 a outubro de 1993.
Outras atividades e funções:
Membro do Senado da Universidade de Lisboa, por inerência, como Secretário Coordenador e como Diretor Executivo, desde novembro de 2009;
Membro eleito do Senado da Universidade de Lisboa (2006/2008);
Membro eleito da Comissão Disciplinar do Senado da Universidade de Lisboa (2006/2008);
Membro do Conselho de Acompanhamento da Reforma Curricular (Portaria 244/90, de 5 de abril) presidido pelo Prof. Doutor Albano Estrela, em representação da Associação das Escolas do Ensino Particular e Cooperativo, de 1993 a 1994 (Despacho 189-A/ME/93, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, 11 de novembro).
311531527