Considerando a recente alteração da estrutura flexível da Secretaria-Geral da Economia, consubstanciada no meu Despacho 5708/2018 de 30 de maio, através do qual foi criada a Divisão de Gestão Financeira;
Considerando a necessidade de assegurar o normal funcionamento dos serviços desta Secretaria-Geral, em particular da referida Divisão;
Nos termos do n.º 1 do artigo 27.º, da Lei 2/2004, de 15 de janeiro na sua redação atual, é designada, em regime de substituição, para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Financeira, cargo de direção intermédia de 2.º grau desta Secretaria-Geral, a licenciada Maria Margarida Travelas Carreiras Simões.
A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos da unidade orgânica em causa e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme evidenciado pela nota curricular anexa ao presente despacho.
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro e posteriores alterações, a designada fica autorizada a optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função, cargo ou categoria de origem.
O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de junho de 2018.
19 de junho de 2018. - A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
ANEXO
Nota curricular de Maria Margarida Travelas Carreiras Simões
I - Dados Pessoais
Nome: Maria Margarida Travelas Carreiras Simões Data de Nascimento: 15 de maio de 1971
II - Formação académica:
Licenciatura em Tecnologias de Gestão (Gestão e Administração), pelo Instituto Superior de Novas Tecnologias (INP), concluída em julho de 1994, com a média final de 13 valores.
III - Experiência Profissional:
De 1 de setembro de 2017 a 31 de maio de 2018, desempenhou as funções de Chefe de Divisão de Acompanhamento e Controlo Orçamental, em regime de substituição, na Direção de Serviços Financeiros da Secretaria-Geral da Economia;
De 16.02.2017 até 31.08.2017, desempenhou as funções de Diretora de Serviços Financeiros, em regime de substituição, na Direção-Geral da Administração da Justiça;
De 31.07.2013 a 15.02.2017, desempenhou as funções de Diretora de Serviços Financeiros e de Processamento de Remunerações, em comissão de serviço, na Direção-Geral da Administração da Justiça;
De 30.11.2012 a 30.07.2013, desempenhou as funções de Diretora de Serviços Financeiros e de Processamento de Remunerações, em regime de substituição, na Direção-Geral da Administração da Justiça;
De 15.12.2011 a 29.11.2012, desempenhou as funções de Diretora de Serviços de Gestão Financeira, em regime de substituição, na Direção-Geral da Administração da Justiça;
De 2005 a 14.12.2011, desempenhou as funções de Chefe de Divisão de Gestão Financeira, em regime de substituição, na Direção-Geral da Administração da Justiça;
Em 2004, desempenhou as funções de Chefe de Divisão de Processamento de Remunerações, em regime de substituição, na Direção-Geral da Administração da Justiça;
Desde 28 de setembro de 1999, desempenhou funções de técnica superior da Direção-Geral da Administração da Justiça;
Ingressou na Função Publica em 24 de outubro de 1994, em regime de prestação de serviços, no Centro de Formação Permanente de Oficiais de Justiça, em Setúbal.
311440012