Considerando que os cargos de direção intermédia de 2.º grau são recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que a licenciada Vera Lúcia Moreira Batista, reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;
Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo de Chefe do Departamento de Sistemas Informáticos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.;
Considerando que, ponderados os resultados do procedimento concursal, face ao perfil revelado pela candidata confrontado com o exigido para o exercício do cargo a prover, o júri considerou que a candidata, licenciada Vera Lúcia Moreira Batista, reúne as melhores condições para o exercício do cargo;
Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei acima citada, e ouvido o Conselho Diretivo, designo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, no cargo de Chefe do Departamento de Sistemas Informáticos (DSI), a licenciada Vera Lúcia Moreira Batista, pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., com efeitos a partir de dia 01 de fevereiro de 2018.
26 de fevereiro de 2018. - A Presidente do Conselho Diretivo, Maria Leonor Trindade.
Nota curricular
Identificação:
Nome: Vera Lúcia Moreira Batista
Data de nascimento: 09 de julho de 1972
Formação Académica:
Licenciada em Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa
MBA de Gestão Executiva de Projetos, pela escola de Gestão e Negócios da Universidade Autónoma de Lisboa
Participação no Seminário de Alta Direção realizado pela Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA)
Formadora certificada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Auditora interna de qualidade
Percurso Profissional Relevante:
Chefe do Departamento de Sistemas Informáticos, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., em regime de substituição, desde 02 de junho de 2014.
Gestora do Processo de Qualidade do Gabinete de Sistemas Informáticos, entre 3 de janeiro de 2005 a 7 de abril de 2011 e desde 19 de março de 2014 até à presente data.
Desempenhou funções como Técnica Superior no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., desde 1 de agosto de 2000.
Participou como delegada Portuguesa em diversas reuniões internacionais promovidas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e pela Organização Europeia de Patentes (OEP).
Desempenhou funções de Técnica Superior de Informática na Secretaria Geral do Ministério da Economia de 27 de janeiro de 1997 até 31 de julho de 2000.
311225517