1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de coordenadora do apoio do meu gabinete, Alice Maria Santana Martins Leocádio, assistente técnica do mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Ministério do Mar, com efeitos a 19 de março de 2018.
2 - Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
15 de março de 2018. - O Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
Nota Curricular
Alice Maria Santana Martins Leocádio
Data de nascimento: 24 de dezembro de 1960
Naturalidade: Moura
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações Literárias: 12.º ano
Atividade profissional: Assistente Técnica do Quadro de Pessoal do Gabinete de Planeamento e Políticas e Administração Geral, a exercer funções desde 1 fevereiro de 2018 até à presente data, na Direção de Serviços de Recursos Humanos Organizacional - Divisão de Recursos Humanos.
De 14 de dezembro de 2015 a 31 de janeiro de 2018 exerceu funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Funções que constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado aos membros do Governo, entre outras, tratamento de toda a documentação entrada e saída, digitalização, processamento de texto, cumprimento de despachos, através da elaboração de ofícios, informações, circulares, classificação e organização do arquivo de correspondência, tratamento de requerimentos dos deputados e apoio aos Adjuntos e Técnicos Especialistas, em todas as áreas.
De 27 de novembro a 13 de dezembro de 2015 exerceu funções no Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.
De 30 de outubro de 2015 a 26 de novembro de 2015 exerceu funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar. Funções que constam de todas as tarefas inerentes ao apoio administrativo dado aos membros do Governo.
De 1 de junho de 2014 a 29 de outubro de 2015 exerceu funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete do Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar.
Em 2011, ingressou na Secretaria-Geral do então Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, na Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais - Divisão de Recursos Patrimoniais, onde desempenhou as seguintes funções:
Tratamento de dados através do Sistema de Gestão de Recursos Financeiros partilhados (GerFip) relativamente ao imobilizado e armazém, elaboração de autos de entrega e de cedência de bens, atualização do inventário e procedimentos administrativos relativos à gestão dos recursos patrimoniais da Secretaria-Geral e dos respetivos Gabinetes dos membros do Governo.
311211917