Constituição do Gabinete de Apoio à Presidência e do Gabinete de Apoio à Vereação
Para os devidos efeitos torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara, datado de 02 de novembro de 2017, no uso da competência conferida pelo disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 42.º e no n.º 4 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro foi nomeada para o exercício de funções de Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, Helena Cristina Alves Teixeira, com efeitos à mesma data. Por despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de novembro de 2017, foi Helena Cristina Alves Teixeira exonerada do cargo de Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência e nomeada na mesma data para o cargo de Secretária de Apoio à Vereação, com efeitos a 01 de dezembro de 2017.
Ainda nos termos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º e no n.º 4 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, por despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de novembro de 2017, foi nomeado para o exercício de funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, Avelino José Marques dos Santos, com efeitos a 01 de dezembro de 2017.
9 de janeiro de 2018. - O Presidente da Câmara, Dr. Mário Artur Correia Lopes.
311052322