Designação dos membros do Gabinete de Apoio à Presidência e do Gabinete de Apoio à Vereação
Nos termos do n.º 4, do artigo 43.º, do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, é competência do presidente da câmara municipal a designação e exoneração dos membros do gabinete de apoio à presidência e do gabinete de apoio à vereação.
Para cumprimento do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por força do n.º 5, do artigo 43.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, torno público que, no uso da faculdade que me é conferida pela alínea a), do n.º 1 e pela alínea b) do n.º 2, ambos do artigo 42.º do Anexo I à Lei 75/2013, por meu despacho de 23 de outubro de 2017, designei:
Paulo Renato Lima da Rocha, para desempenhar o cargo de Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, com efeitos a 21/10/2017;
Carlos Tiago Lopes Alves, para desempenhar o cargo de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, com efeitos a 21/10/2017;
Helena Isabel Dias Gonçalves, para desempenhar o cargo de Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a 21/10/2017;
Domingos Xavier Gomes da Cunha Ferreira Lopes, para desempenhar o cargo de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a 21/10/2017.
O estatuto remuneratório dos agora designados é o previsto no n.º 3, do artigo 43.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º , do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular de cada um dos designados é publicada em anexo.
27 de outubro de 2017. - O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela.
Nota curricular
Nome: Paulo Renato Lima da Rocha.
Data de Nascimento: 21 de junho de 1970.
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade do Minho.
Experiência profissional:
2014-2017 - Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência no Município de Vila Verde;
2013-2017 - Secretário da União de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiães e Mós;
2009- 2013 - Presidente da Junta de Freguesia de Gondiães;
1997-2012 - Diretor Técnico/Adjunto da Administração, FDO- Investimentos Imobiliário, S. A., Braga;
1996-1997 - Coordenador geral da empresa, Barbosa e Palha, Lda., Braga.
Nome: Carlos Tiago Lopes Alves.
Data de Nascimento: 4 de agosto 1987.
Habilitações Literárias e Profissionais:
Doutorado em Engenharia Biomédica, no ano de 2014 na Universidade do Minho.
Experiência profissional:
2014-2017 - Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência no Município de Vila Verde;
2011-2014 - Investigador bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Nome: Helena Isabel Dias Gonçalves.
Data de Nascimento: 12 de janeiro de 1985.
Habilitações Literárias e Profissionais:
Mestrado em Psicologia Clínica e Saúde
Licenciatura em Psicologia.
Experiência profissional:
2013-2017 - Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação no Município de Vila Verde;
2011-2013 - Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal, da Vereadora da Educação, Cultura e Ação Social do Município de Vila Verde;
2009-2010 - Técnica Superior de Psicologia, no âmbito do Estágio Profissional da Administração Pública Local - PEPAL - na CPCJ de Vila Verde;
2008-2010 - Psicóloga Formadora na Escola Profissional Amar Terra Verde, em Vila Verde.
Nome: Domingos Xavier Gomes da Cunha Ferreira Lopes
Data de Nascimento: 8 de fevereiro de 1962.
Habilitações Literárias e Profissionais:
Licenciatura em Relações Internacionais Políticas e Culturais, na Universidade do Minho.
Experiência profissional:
2013 e 2017 - Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação no Município de Vila Verde;
2002-2013 - Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência no Município de Vila Verde;
1988-2002 - Jornalista da Rádio Renascença;
1986-1988 - Professor do ensino básico e secundário.
310893759