1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º, do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu gabinete o mestre Paulo José Carvalho Marcolino.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho que produz efeitos desde 13 de abril de 2013.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
26 de abril de 2013. - O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
ANEXO
Nota curricular
Nome - Paulo José Carvalho Marcolino
Data de nascimento - 25 de setembro de 1973
Habilitações Académicas:
- Doutorando em Psicologia do Desporto, Departamento de Psicologia Evolutiva, Faculdade de Ciências da Educação e do Desporto, Universidade de Vigo, Espanha.
- Diploma de Estudos Avançados - Perspectivas Atuais da Psicologia da Atividade Física e do Desporto, Departamento de Psicologia Evolutiva, Faculdade de Ciências da Educação e do Desporto, Universidade de Vigo, Espanha.
Suficiência investigadora em Psicologia do Desporto e da Atividade Física, Departamento de Psicologia Evolutiva, Faculdade de Ciências da Educação e do Desporto, Universidade de Vigo, Espanha.
- Mestrado em Psicologia do Desporto, Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.
- Licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física, opção Desporto de Rendimento, Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física, Universidade do Porto.
- Curso de Pós-graduação em Estudos Olímpicos, Academia Olímpica Internacional em parceria com a Loughborough University, UK, Olímpia, Grécia.
- Curso de Especialização em Gestão Pública, Instituto Superior Bissaya Barreto, Coimbra.
- Curso de Especialização em Estatística Aplicada: Análise de Dados, Escola Superior de Tecnologias, Instituto Superior Politécnico de Viseu.
Experiência Profissional:
- Adjunto do Secretário de Estado do Desporto e Juventude do XIX Governo Constitucional, no período de 4 de julho de 2011 e 13 de abril de 2013.
- Docente no ensino superior, Universidade Fernando Pessoa e do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares do Instituto Piaget.
- Colaborador no Centro de Estudos em Psicologia (CEPSI), Universidade Fernando Pessoa.
- Orientador e membro de júris de graus académicos na Universidade Fernando Pessoa.
- Investigador na área da Psicologia do Desporto do Departamento de Psicologia Evolutiva, Faculdade de Ciências da Educação e do Desporto, Universidade de Vigo, Espanha.
- Exerceu funções de coordenação no âmbito do Plano Tecnológico para a Educação, entre 1 de setembro de 2009 e 4 de julho de 2011.
- Exerceu cargos de gestão intermédia na administração escolar.
- Professor do Quadro de Nomeação Definitiva - Ensino Secundário.
- Membro do Conselho Diretivo da Academia Olímpica de Portugal, comissão integrada no Comité Olímpico de Portugal, de 2002 a 2011.
800000466