1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunto do meu gabinete o licenciado André Tiago Pardal da Silva.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho que produz efeitos desde 13 de abril de 2013.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
26 de abril de 2013. - O Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emídio Guerreiro.
ANEXO
Nota curricular
Nome - André Tiago Pardal da Silva
Data de Nascimento - 30 de março 1982
Habilitações Académicas:
Licenciado em Direito, menção Ciências Jurídico-Políticas, pela Faculdade de Direito de Lisboa (2007)
Experiência Profissional:
Adjunto no gabinete do Secretário de Estado do Desporto e Juventude do XIX Governo Constitucional, de 11 de janeiro de 2012 a 13 de abril de 2013
Especialista no gabinete do Secretário de Estado do Desporto e Juventude do XIX Governo Constitucional, de 7 de julho de 2011 a 11 de janeiro de 2012
Advogado na LEGALWORKS, Sociedade de Advogados RL (2010-2011)
Advogado Estagiário na LEGALWORKS, Sociedade de Advogados RL (2008-2010)
Advogado Estagiário na ABREU Advogados & Associados (2007-2008)
Atividades Complementares:
Presidente da Assembleia-geral da Movijovem (desde Outubro de 2012)
Membro do Conselho Consultivo da Juventude do Conselho da Europa (2008-2011)
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Conselho Nacional da Juventude (2010-2012)
Membro do Conselho Nacional de Educação, em representação do Conselho Nacional da Juventude (2009-2010)
Membro da Direção do Conselho Nacional da Juventude (2008-2010)
Fundador e 1º Presidente da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de Lisboa (2007)
Presidente de Mesa da Assembleia-Geral da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (2007-2008)
Membro do Conselho Consultivo da Juventude, em representação dos estudantes do Ensino Superior (2006-2007)
Membro do Senado da Universidade de Lisboa (2006-2008)
Vice-Presidente da Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (2005-07)
Vogal da Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (2004-05)
Membro da Assembleia da Universidade de Lisboa (2003-2007)
Membro da Assembleia de Representantes da Faculdade de Direito de Lisboa (2003/2004)
800000465