1 - Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de adjunta do meu gabinete a mestre Sónia Helena Mendes Pólvora Martins, técnica superior do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 11 de fevereiro de 2013.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
5 de março de 2013. - O Secretário de Estado do Emprego, António Pedro Roque da Visitação Oliveira.
ANEXO
Nota curricular
Nome: Sónia Helena Mendes Pólvora Martins.
Data de nascimento: 10 de Abril de 1972.
Habilitações académicas:
2.º ano do Doutoramento em Sociologia, no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) (2012).
Mestre em Sociologia do Trabalho, das Organizações e do Emprego, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) (2002).
Pós-Graduação em Políticas de Desenvolvimento e Gestão de Recursos Humanos, na Universidade Autónoma de Lisboa (1999).
Licenciada em Sociologia, pela Universidade Autónoma de Lisboa (1996).
Experiência profissional:
Exerce funções técnicas no Departamento de Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, IP), de 22 de novembro de 2010 até à presente data.
Exerceu funções técnicas no então Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico (atual Departamento de Recursos Humanos) do IEFP, IP, entre 8 de outubro de 2007 e 19 de novembro de 2010.
Exerceu funções técnicas no Departamento de Formação Profissional do IEFP, IP., de 1 de junho a 7 de outubro de 2007.
Ingressou na carreira de técnico superior, do IEFP, IP, em 17 de outubro de 2001, integrando o, entretanto extinto, Departamento de Certificação, até 31 de maio de 2007.
Exerceu as funções de técnica de recursos humanos, na Mercedes-Benz Portugal, SA., no período compreendido entre 21 de abril de 1997 e 5 de janeiro de 1999.
206810312