Cessação da relação jurídica de emprego público
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que cessaram as respetivas relações jurídicas de emprego público, as/os trabalhadoras/es a seguir designadas/os:
Por motivo de aposentação:
Com efeitos em 17 de abril 2017:
Arnaldo Batista de Oliveira - Assistente Operacional (área funcional de Operador de Estacões Elevatórias de Tratamento e Depuradoras) - posição remuneratória 8, nível 8.
Com efeitos em 1 de maio de 2017:
Cidália Maria Silva Cordeiro Borges - Assistente Operacional (área funcional de Auxiliar de Serviços Gerais) - posição remuneratória 2, nível 2.
Com efeitos em 1 de junho de 2017:
Adelina Soares - Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro de Limpeza) - posição remuneratória 4, nível 4.
Dina Maria Oliveira Sousa Rabão Cordeiro - Assistente Operacional (área funcional Assistente Administrativa) - posição remuneratória 2, nível 2.
Rui Américo Dias da Cruz - Fiscal Municipal de 1.ª Classe - posição remuneratória 2, nível 6.
Por motivos de falecimento:
Ana Cristina Ascenção Lino Ferreira - Assistente Operacional (área funcional de Cantoneiro de Limpeza) - posição remuneratória 8, nível 8, com efeitos em 16 de maio de 2017.
Por motivos de exoneração:
Luís Manuel Agostinho Plixo - Assistente Operacional (área funcional de Tratorista) - posição remuneratória 4, nível 4, com efeitos em 17 de maio de 2017.
7 de julho de 2017. - A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro.
310660697