Despacho (extrato) n.º 6178/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 6.º e do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei 333/99, de 20 de agosto, conjugados com o disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 1 de janeiro, na sua redação atual, foi por despacho de 10 de abril de 2017, de Sua Excelência a Ministra da Justiça, na sequência de proposta formulada pela Exma. Conselheira Procuradora-Geral da República, designado em regime de substituição com efeitos a 1 de maio de 2017 e até conclusão do procedimento concursal a desenvolver pela CRESAP, no cargo de secretário-adjunto dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República, o mestre Rui Nuno Almeida Dias Fernandes, cuja nota curricular se publica em anexo.
22 de junho de 2017. - O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos Adérito Teixeira, Procurador da República.
Rui Nuno Almeida Dias Fernandes
Data de nascimento: 19/ 07/1969
Nacionalidade Portuguesa;
Habilitações Literárias:
Mestre em Gestão (1999) - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa;
MBA (1997) - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa;
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas (1993) - Católica Lisbon - Universidade Católica Portuguesa;
Experiência Profissional:
Desde 1 de maio de 2017 - Secretário-adjunto da Procuradoria Geral da República
De 1 de agosto de 2014 a 30 de abril de 2017 - Vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera;
1 de junho de 2012 - a 31 de julho de 2014 - Secretário-Geral do Ministério da Agricultura, do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território, em substituição;
De 1 de janeiro de 2011 a 31 de maio de 2012 - Diretor de Serviços de Apoio Administrativo da Procuradoria-Geral da República;
De 1 de setembro de 2006 a 31 de dezembro de 2010 - Diretor de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De 20 de julho de 2004 a 31 de agosto de 2006 - Chefe de Divisão de Gestão Financeira da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De 1 de março de 2003 a 19 de julho de 2004 - Assessor económico e financeiro do Gabinete da Ministra da Justiça (XV Governo Constitucional);
De 24 de junho de 2002 a 28 de fevereiro de 2003 - Assessor económico e financeiro do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Justiça (XV Governo Constitucional);
De 27 de novembro de 1995 a 23 de junho de 2002 - Técnico Economista na Direção-Geral dos Impostos;
De 1 de outubro 1993 a 26 de novembro 1995 - Auditor externo na empresa Arthur Andersen & Co. - Auditoria e Consultoria;
Experiência Profissional Docente:
De 2000 2015 - Professor Auxiliar Convidado na Escola de Economia e Gestão da Universidade Lusófona de Tecnologias e Humanidades.
Formação Profissional:
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (2001) - Instituto Nacional de Administração (INA).
FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública (2009) - Programa de Formação em Gestão Pública - INA
Seminário de Alta Direção (2005) - INA
310585829