Considerando que, o cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Riscos Alimentares, integrada no Departamento de Riscos Alimentares e Laboratórios se encontra vago, tendo sido já determinada abertura de procedimento concursal, por meu despacho de 31 de março de 2017, importa proceder à designação do respetivo dirigente em regime de substituição.
Assim:
Ao abrigo do disposto nos artigos 20.º e 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, designo, em regime de substituição, o Mestre Pedro Miguel Marcelo Dias Nabais, no cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Riscos Alimentares, uma vez que após análise curricular, se verificou que o mesmo, para além de possuir os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, corresponde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, evidenciado na nota curricular anexa ao presente despacho do qual faz parte integrante.
A presente designação produz efeitos a partir de 15 de maio de 2017.
11 de maio de 2017. - O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
Nota curricular
Nome: Pedro Miguel Marcelo Dias Nabais
Data de Nascimento: 02/02/1984
Nacionalidade: Portuguesa
Formação académica:
Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, 2002-2008.
Experiência Profissional:
De outubro de 2013 até à atualidade:
Técnico Superior da Divisão de Riscos Alimentares da ASAE
De fevereiro de 2012 até outubro de 2013:
Técnico Superior Unidade Nacional de Operações da ASAE
De 21 de junho de 2010 até fevereiro de 2012:
Técnico Superior do Gabinete Técnico - Pericial da ASAE
Desde 23 de setembro de 2009 até 31 de maio de 2010:
Delegado Comercial da ACANA Portugal
De 5 de janeiro a 31 março de 2009:
Estágio na Divisão de Intervenção Veterinária do Oeste (DSVRLVT) - DGV:
De 1 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2008
Estágio no Gabinete Técnico e Pericial, ASAE
Formação Profissional Relevante:
De 5 de abril a 2 de maio de 2017 - Formação sobre Tecnologias de Inspeção da Segurança Alimentar dos Países Lusófonos de 2017, na R.P. da China
De 4 a 8 de maio de 2015, BTSF - Avaliação de risco microbiológico
De 9 a 12 de junho de 2014, BTSF - Esquemas de qualidade: DOP/IGP/ETG
De 10 a 14 de março de 2014, BTSF - Informação e Composição de géneros alimentícios
De 02 a 06 de dezembro de 2013, BTSF - Surtos e toxinfeções alimentares
Em setembro e outubro de 2011 - Curso "Avaliação Sanitária de Caça Maior"
De 20 a 24 de junho de 2011 - BTSF - Auditoria de HACCP
Outras Atividades Relevantes
Desde outubro de 2010 até à atualidade, formador ASAE em diversas matérias relacionadas com a higiene e segurança alimentar, contando com mais de 100 horas de formação interna administrada;
Representação da ASAE em Seminários, Congressos e Sessões de Esclarecimento técnico a entidades externas, na área alimentar, contando com 25 participações oficiais nesse âmbito.
310495684