I - Através do aviso (extrato) n.º 14425/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 221, de 17 de novembro, e nos termos do publicitado na BEP sob o código de oferta de emprego OE201611/0286, de 21 de novembro de 2016, publicitou-se o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau de chefe da Divisão de Agricultura, Estudos e Programação desta Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.
II - Concluído o respetivo procedimento concursal e de acordo com proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, nomeadamente a conferida e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, designo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, para provimento do referido cargo, o licenciado Florentino Guerreiro Valente, da carreira de técnico superior do mapa de pessoal desta direção regional, no cargo de chefe da Divisão de Agricultura, Estudos e Programação.
III - O nomeado possui competência técnica e aptidão para o exercício do cargo e para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, correspondendo ao perfil exigido no procedimento concursal.
IV - A designação produz efeitos à data do presente despacho.
6 de fevereiro de 2017. - O Diretor Regional, Fernando Severino.
Curriculum vitae
Identificação:
Nome: Florentino Guerreiro Valente;
Naturalidade: Loulé;
Data de Nascimento: 20 de novembro de 1952.
Habilitações Académicas:
Mestre em Economia e Gestão Aplicadas, especialidade Agro-negócio, pela Universidade de Évora;
Licenciado em Gestão de Empresas, com especialização na área de Gestão Financeira, pela Universidade Aberta;
Engenheiro Técnico Agrário, Escola Superior Agrária de Santarém.
Experiência profissional:
Desde 10/08/2016 até à presente data, Chefe de Divisão de Agricultura, Estudos e Programação, em regime de gestão corrente, na DRAP Algarve;
Desde 10/8/2013 até 10/08/2016 - Chefe de Divisão de Agricultura Estudos e Programação, na DRAP Algarve;
Desde 10/8/2010 até 10/8/2013 - Chefe de Divisão de Estudos e Programação, na DRAP Algarve;
Desde 1/4/2009 até 10/8/2010 - Chefe de Divisão de Estudos e Programação, em regime de substituição, na DRAP Algarve.
310465381